Ing. MARTIN KRUPA
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
Jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
74267, 8378819, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 215 |
|
Ing. MARTIN KRUPA
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
Jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
74267, 8378819, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 215, č.p. 215, 74267 Ženklava |
|
Ing. PAVEL LAZAR
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
73553, 25801856, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, K Vodojemu, 1212 |
|
Ing. PAVEL LAZAR
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
73553, 25801856, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, K Vodojemu, 1212, K Vodojemu 1212, 73553 Dolní Lutyně |
|
DAVID SCHINDLER
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
Jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
74213, 27737012, Studénka, Butovice, U Lesa, 879 |
|
DAVID SCHINDLER
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
Jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
74213, 27737012, Nový Jičín, Studénka, Butovice, U Lesa, 879, U Lesa 879, Butovice, 74213 Studénka |
|
DAVID SCHINDLER
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
74213, 27737012, Studénka, Butovice, U Lesa, 879 |
|
DAVID SCHINDLER
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
74213, 27737012, Nový Jičín, Studénka, Butovice, U Lesa, 879, U Lesa 879, Butovice, 74213 Studénka |
|
ALEŠ BĚLICA
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
74101, 8304033, Nový Jičín, Straník, 24 |
|
ALEŠ BĚLICA
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
74101, 8304033, Nový Jičín, Nový Jičín, Straník, 24, Straník 24, 74101 Nový Jičín |
|
Aleš Bělica
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
74101, 8389632, Nový Jičín, Derkova, 891, 5 |
|
Aleš Bělica
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
74101, 8389632, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Derkova, 891, 5, Derkova 891/5, 74101 Nový Jičín |
|
Václav Lichovník
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
74245, Fulnek, Vrchy, 81 |
|
VÁCLAV LICHOVNÍK
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
74245, 8364354, Nový Jičín, Vrchy, Vrchy, 81, č.p. 81, 74245 Vrchy |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 14.06.2005
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
74245, 8447128, Fulnek, Švédská, 669 |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 14.06.2005
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
74245, 8447128, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Švédská, 669, Švédská 669, 74245 Fulnek |
|