ZDENĚK ŠOLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.02.2021 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.02.2021 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
LIBOR HLOBIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2021 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
ZDENĚK ŠOLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.02.2021 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.02.2021 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
LIBOR HLOBIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2021 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
ZDENĚK ŠOLEK
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
předseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
místopředseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
LIBOR HLOBIL
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
člen výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
ZDENĚK ŠOLEK
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
předseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
místopředseda výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
LIBOR HLOBIL
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
člen výboru |
18.03.2017 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
ZDENĚK ŠOLEK
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda výboru |
27.10.2016 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
místopředseda výboru |
27.10.2016 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
LIBOR HLOBIL
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
člen výboru |
27.10.2016 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11 |
|
ZDENĚK ŠOLEK
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda výboru |
27.10.2016 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
místopředseda výboru |
27.10.2016 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
LIBOR HLOBIL
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
člen výboru |
27.10.2016 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
Zdeněk Šolek
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
předseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Nádražní řádek, 2582/11 |
|
Pavlína Sedlářová
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
místopředseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Nádražní řádek, 2582/11 |
|
Libor Hlobil
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
člen výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Nádražní řádek, 2582/11 |
|
ZDENĚK ŠOLEK
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
předseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
PAVLÍNA SEDLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
místopředseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|
LIBOR HLOBIL
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
člen výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
69501, 23200863, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Nádražní řádek, 2582, 11, Nádražní řádek 2582/11, 69501 Hodonín |
|