Ing. JAN VYBÍRAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.12.2023 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Mgr. JAN BĚLOHOUBEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.12.2023 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2023 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Aktivní
|
předseda |
01.01.2019 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
Mgr. JAN BĚLOHOUBEK
|
Aktivní
|
místopředseda |
01.01.2019 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
MARCEL ČEJKA
|
Aktivní
|
člen |
01.01.2019 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Neaktivní
od 15.12.2023
|
předseda |
01.01.2019 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Mgr. JAN BĚLOHOUBEK
|
Neaktivní
od 15.12.2023
|
místopředseda |
01.01.2019 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 15.12.2023
|
člen |
01.01.2019 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
předseda |
30.10.2015 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
JAN BĚLOHOUBEK
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
místopředseda |
30.10.2015 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
člen |
30.10.2015 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
předseda |
30.10.2015 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
JAN BĚLOHOUBEK
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
místopředseda |
30.10.2015 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
člen |
30.10.2015 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
předseda |
08.02.2014 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
JAN BĚLOHOUBEK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
místopředseda |
08.02.2014 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
08.02.2014 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
Mgr. JOSEF FANTURA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
předseda |
08.02.2014 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
JAN BĚLOHOUBEK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
místopředseda |
08.02.2014 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
08.02.2014 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
RADEK SOLDÁN
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
pověřený vlastník |
17.07.2013 |
Adresa: |
69701, 13436911, Kyjov, Nětčice, třída Komenského, 2122, 86 |
|
RADEK SOLDÁN
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
pověřený vlastník |
17.07.2013 |
Adresa: |
69701, 13436911, Hodonín, Kyjov, Nětčice, třída Komenského, 2122, 86, třída Komenského 2122/86, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
RADEK SOLDÁN
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
předseda |
17.04.2013 |
Adresa: |
69701, 13436911, Kyjov, Nětčice, třída Komenského, 2122, 86 |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
místopředseda |
17.04.2013 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
PAVLÍNA BĚLOHOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen |
17.04.2013 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
RADEK SOLDÁN
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
předseda |
17.04.2013 |
Adresa: |
69701, 13436911, Hodonín, Kyjov, Nětčice, třída Komenského, 2122, 86, třída Komenského 2122/86, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
místopředseda |
17.04.2013 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
PAVLÍNA BĚLOHOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen |
17.04.2013 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
Jan Bělohoubek
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
předseda |
02.10.2012 |
Adresa: |
69501, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
Radek Soldán
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
místopředseda |
02.10.2012 |
Adresa: |
69701, Kyjov, Nětčice, třída Komenského, 2122, 86 |
|
Marcel Čejka
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
člen |
02.10.2012 |
Adresa: |
69501, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5 |
|
JAN BĚLOHOUBEK
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
předseda |
02.10.2012 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|
RADEK SOLDÁN
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
místopředseda |
02.10.2012 |
Adresa: |
69701, 13436911, Hodonín, Kyjov, Nětčice, třída Komenského, 2122, 86, třída Komenského 2122/86, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
MARCEL ČEJKA
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
člen |
02.10.2012 |
Adresa: |
69501, 23198991, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sv. Čecha, 2373, 5, Sv. Čecha 2373/5, 69501 Hodonín |
|