JAN MENŠÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.08.2023 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
PETRA DUNDÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.08.2023 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
KARIN VOGEL
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.08.2023 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
JAN MENŠÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
LENKA DONEBERKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
16.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
PETRA DUNDÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
JAN MENŠÍK
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
Předseda výboru |
16.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
LENKA DONEBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
Místopředseda výboru |
16.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
PETRA DUNDÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
Člen výboru |
16.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
JAN MENŠÍK
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
předseda výboru |
30.10.2015 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
LENKA DONEBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
místopředseda výboru |
30.10.2015 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
PETRA DUNDÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
člen výboru |
30.10.2015 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
JAN MENŠÍK
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
předseda výboru |
30.10.2015 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
LENKA DONEBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
místopředseda výboru |
30.10.2015 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
PETRA DUNDÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
člen výboru |
30.10.2015 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Jan Menšík
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
předseda výboru |
04.02.2012 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
Lenka Doneberková
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
místopředseda výboru |
04.02.2012 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
Petra Dundálková
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen výboru |
04.02.2012 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
JAN MENŠÍK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
předseda výboru |
04.02.2012 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
LENKA DONEBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
místopředseda výboru |
04.02.2012 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
PETRA DUNDÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen výboru |
04.02.2012 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Jan Menšík
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
člen orgánu společenství |
04.06.2010 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6 |
|
JAN MENŠÍK
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
člen orgánu společenství |
04.06.2010 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Eva Mikulášková
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Božena Vaňková
|
Neaktivní
od 04.06.2010
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Mgr. Milada Justinová
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
předseda výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Jiřina Štěpánková
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
místopředseda výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Jana Křížová
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Eva Mikulášová
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Eva Mikulášková
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Božena Vaňková
|
Neaktivní
od 04.06.2010
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Mgr. Milada Justinová
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
předseda výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
JIŘINA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
místopředseda výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Jana Křížová
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Eva Mikulášová
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
člen výboru |
23.01.2007 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Zdeňka Vogelová
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
předseda |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Jiří Bubík
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
místopředseda |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Dominik Koukal
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Ing. Martin Vogel
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Pavel Vedra
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Odbojářů, 3305/6 |
|
Zdeňka Vogelová
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
předseda |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Jiří Bubík
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
místopředseda |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Dominik Koukal
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Martin Vogel
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|
Pavel Vedra
|
Neaktivní
od 23.01.2007
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10376020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Odbojářů, 3305, 6, Odbojářů 3305/6, 76701 Kroměříž |
|