PhDr. JANA TRNEČKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva |
15.07.2023 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 5, U Cihelny 4086/5, 69501 Hodonín |
|
Ing. MARIÁN MAŇÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.07.2023 |
Adresa: |
69603, 13683764, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Vrchlického, 1136, Vrchlického 1136, 69603 Dubňany |
|
IVA HARAŠTOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
15.07.2023 |
Adresa: |
69501, 26155061, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 12, Lipová alej 4086/12, 69501 Hodonín |
|
IVANA JELÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
15.07.2023 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
15.07.2023 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
IVA HARAŠTOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
21.04.2021 |
Adresa: |
69501, 26155061, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 12 |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
Ing. MARIÁN MAŇÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69603, 13683764, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Vrchlického, 1136 |
|
IVA DOUPOVCOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
IVANA JELÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
IVA HARAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
členka představenstva |
21.04.2021 |
Adresa: |
69501, 26155061, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 12, Lipová alej 4086/12, 69501 Hodonín |
|
IVA HARAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2021
|
členka představenstva |
23.08.2019 |
Adresa: |
69501, 23196599, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Dvořákova, 2100, 1 |
|
IVA HARAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2021
|
členka představenstva |
23.08.2019 |
Adresa: |
69501, 23196599, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Dvořákova, 2100, 1, Dvořákova 2100/1, 69501 Hodonín |
|
IVA JEDLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2019
|
členka představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 23196599, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Dvořákova, 2100, 1 |
|
IVA JEDLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2019
|
členka představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 23196599, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Dvořákova, 2100, 1, Dvořákova 2100/1, 69501 Hodonín |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
předsedkyně představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Ing. MARIÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
místopředseda představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69603, 13683764, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Vrchlického, 1136, Vrchlického 1136, 69603 Dubňany |
|
IVA DOUPOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
členka představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
IVANA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
členka představenstva |
28.07.2018 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Ing. MARIÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
místopředseda |
26.04.2014 |
Adresa: |
69603, 13683764, Dubňany, Dubňany, Vrchlického, 1136 |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
předsedkyně |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
IVA DOUPOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
členka |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
IVANA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
členka |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
Ing. JAROSLAV KRUPICA
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
člen |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 5 |
|
Ing. MARIÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
místopředseda |
26.04.2014 |
Adresa: |
69603, 13683764, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Vrchlického, 1136, Vrchlického 1136, 69603 Dubňany |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
předsedkyně |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
IVA DOUPOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
členka |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
IVANA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
členka |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Ing. JAROSLAV KRUPICA
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
člen |
26.04.2014 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 5, U Cihelny 4086/5, 69501 Hodonín |
|
Ing. Jaroslav Krupica
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
předseda představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
69601, 13536451, Rohatec, Hodonínská, 21 |
|
Ing. Marián Maňák
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
místopředseda představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
69603, 13683764, Dubňany, Vrchlického, 1136 |
|
Miroslav Levek
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
09.09.2008 |
Adresa: |
69501, 26081121, Hodonín, U Cihelny, 7 |
|
RNDr. Iveta Macurová
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
09.09.2008 |
Adresa: |
69503, 26155079, Hodonín, Lipová alej, 14 |
|
Ing. Vlastimil Trnečka
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, U Cihelny, 5 |
|
Ing. Jaroslav Krupica
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
předseda představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
69601, 13536451, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Hodonínská, 838, 21, Hodonínská 838/21, 69601 Rohatec |
|
Ing. MARIÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
místopředseda představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
69603, 13683764, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Vrchlického, 1136, Vrchlického 1136, 69603 Dubňany |
|
Miroslav Levek
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
09.09.2008 |
Adresa: |
69501, 26081121, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 7, U Cihelny 4086/7, 69501 Hodonín |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
09.09.2008 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Ing. Vlastimil Trnečka
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 5, U Cihelny 4086/5, 69501 Hodonín |
|
Ing. Jaroslav Krupica
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
předseda |
26.10.2005 |
Adresa: |
69601, 13536451, Rohatec, Hodonínská, 21 |
|
Miroslav Levek
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69501, 26081121, Hodonín, U Cihelny, 7 |
|
Martina Možíšová
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69503, 13681788, Dubňany, Palackého, 936 |
|
RNDr. Iveta Macurová
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69503, 26155079, Hodonín, Lipová alej, 14 |
|
Michal Trs
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, U Cihelny, 5 |
|
Jiří Vopava
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
23149451, Mikulčice, Mikulčice, 325 |
|
Miroslav Levek
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69501, 26081121, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 7, U Cihelny 4086/7, 69501 Hodonín |
|
Martina Možíšová
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69603, 13681788, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Palackého, 936, Palackého 936, 69603 Dubňany |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Michal Trs
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 5, U Cihelny 4086/5, 69501 Hodonín |
|
Jiří Vopava
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen |
26.10.2005 |
Adresa: |
69619, 23149451, Hodonín, Mikulčice, Mikulčice, 325, č.p. 325, 69619 Mikulčice |
|
Ing. Jaroslav Krupica
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
předseda |
26.10.2005 |
Adresa: |
69601, 13536451, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Hodonínská, 838, 21, Hodonínská 838/21, 69601 Rohatec |
|
Ing. Jaroslav Krupica
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
předseda |
20.09.2005 |
Adresa: |
69601, 13536451, Rohatec, Hodonínská, 21 |
|
Miroslav Levek
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69501, 26081121, Hodonín, U Cihelny, 7 |
|
Martina Mojžíšová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69503, 13681788, Dubňany, Palackého, 936 |
|
RNDr. Iveta Macurová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69503, 26155079, Hodonín, Lipová alej, 14 |
|
Michal Trs
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, U Cihelny, 5 |
|
Jiří Vopava
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69501, Mikulčice, Mikulčice, 325 |
|
Ing. Jaroslav Krupica
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
předseda |
20.09.2005 |
Adresa: |
69601, 13536451, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Hodonínská, 838, 21, Hodonínská 838/21, 69601 Rohatec |
|
Miroslav Levek
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69501, 26081121, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 7, U Cihelny 4086/7, 69501 Hodonín |
|
Martina Mojžíšová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69603, 13681788, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Palackého, 936, Palackého 936, 69603 Dubňany |
|
RNDr. IVETA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Michal Trs
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
69501, 26155052, Hodonín, Hodonín, Hodonín, U Cihelny, 4086, 5, U Cihelny 4086/5, 69501 Hodonín |
|
Jiří Vopava
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
člen |
20.09.2005 |
Adresa: |
325, Mikulčice, Mikulčice, 69501, Mikulčice 325, 69501 Mikulčice, Česká republika |
|
Mgr. Andrea Kubátová
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
předseda |
09.07.2003 |
Adresa: |
23213469, Hodonín, Šafaříkova, 3 |
|
Mgr. Zuzana Domesová
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
Hodonín, Cihlářská, 4 |
|
Mgr. Ladislav Ambrozek
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
26968681, Hodonín, Milíčova, 14 |
|
MUDr. Jiří Kubrický
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
23195819, Hodonín, Perunská, 35 |
|
Ing. Jiří Koliba
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
23211954, Hodonín, nám. Osvobození, 6 |
|
Pavel Schöndorf
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
23208651, Hodonín, nám. Osvobození, 1 |
|
ing. Petra Starobová
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
místopředseda |
09.07.2003 |
|
Mgr. Andrea Kubátová
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
předseda |
09.07.2003 |
Adresa: |
69501, 23213469, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Šafaříkova, 3938, 3, Šafaříkova 3938/3, 69501 Hodonín |
|
Mgr. ZUZANA DOMESOVÁ
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
69501, 23206268, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Cihlářská čtvrť, 3112, 4, Cihlářská čtvrť 3112/4, 69501 Hodonín |
|
Mgr. LADISLAV AMBROZEK
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
69501, 26968681, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Milíčova, 4009, 14, Milíčova 4009/14, 69501 Hodonín |
|
MUDr. Jiří Kubrický
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
69501, 23195819, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Perunská, 2008, 35, Perunská 2008/35, 69501 Hodonín |
|
Ing. Jiří Koliba
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
69501, 23211954, Hodonín, Hodonín, Hodonín, nám. Osvobození, 3686, 6, nám. Osvobození 3686/6, 69501 Hodonín |
|
PAVEL SCHÖNDORF
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen |
09.07.2003 |
Adresa: |
69501, 23208651, Hodonín, Hodonín, Hodonín, nám. Osvobození, 3352, 1, nám. Osvobození 3352/1, 69501 Hodonín |
|
ing. Petra Starobová
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
místopředseda |
09.07.2003 |
Adresa: |
461, Petrov, Petrov 461, Česká republika |
|