Bc. PETR LAMAČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.07.2021 |
Adresa: |
69619, 81933428, Hodonín, Mikulčice, Těšice, 772 |
|
PAVEL BÍLA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.01.2017 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11 |
|
Ing. JAN MELO
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.01.2017 |
Adresa: |
69501, 23204591, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2946, 9 |
|
Bc. PETR LAMAČ
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
člen výboru |
28.07.2021 |
Adresa: |
69619, 81933428, Hodonín, Mikulčice, Těšice, 772, Těšice 772, 69619 Mikulčice |
|
Bc. PETR LAMAČ
|
Neaktivní
od 28.07.2021
|
člen výboru |
10.01.2017 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11 |
|
Bc. PETR LAMAČ
|
Neaktivní
od 28.07.2021
|
člen výboru |
10.01.2017 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
Ing. JAN MELO
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
člen výboru |
10.01.2017 |
Adresa: |
69501, 23204591, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2946, 9, J. Suka 2946/9, 69501 Hodonín |
|
PAVEL BÍLA
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
předseda výboru |
10.01.2017 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
PAVEL BÍLA
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11 |
|
JITKA KONEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11 |
|
MICHAELA PLCHÚTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 23204613, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2948, 13 |
|
PAVEL BÍLA
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
JITKA KONEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
MICHAELA PLCHÚTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 23204613, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2948, 13, J. Suka 2948/13, 69501 Hodonín |
|
Pavel Bíla
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
Předseda |
30.07.2010 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, J.Suka, 2947/11 |
|
Jitka Konečková
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda |
30.07.2010 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, J.Suka, 2947/11 |
|
Michaela Blahová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen |
30.07.2010 |
Adresa: |
69603, 13674048, Dubňany, Malá Strana, 122 |
|
PAVEL BÍLA
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
Předseda |
30.07.2010 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
JITKA KONEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda |
30.07.2010 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
Michaela Blahová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen |
30.07.2010 |
Adresa: |
69603, 13674048, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Malá strana, 122, Malá strana 122, 69603 Dubňany |
|
Pavel Bíla
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Předseda |
07.04.2005 |
Adresa: |
23204605, Hodonín, J.Suka, 2947/11 |
|
Jan Grůza
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
1. místopředseda |
07.04.2005 |
Adresa: |
23204591, Hodonín, J.Suka, 2946/9 |
|
Tibor Lévay
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
2. místopředseda |
07.04.2005 |
Adresa: |
23204591, Hodonín, J.Suka, 2946/9 |
|
Jaroslav Kment
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen |
07.04.2005 |
Adresa: |
23204613, Hodonín, J.Suka, 2948/13 |
|
Jitka Konečková
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen |
07.04.2005 |
Adresa: |
23204605, Hodonín, J.Suka, 2947/11 |
|
Jan Prát
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen |
07.04.2005 |
Adresa: |
23204591, Hodonín, J.Suka, 2946/9 |
|
PAVEL BÍLA
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Předseda |
07.04.2005 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
Jan Grůza
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
1. místopředseda |
07.04.2005 |
Adresa: |
69501, 23204591, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2946, 9, J. Suka 2946/9, 69501 Hodonín |
|
Tibor Lévay
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
2. místopředseda |
07.04.2005 |
Adresa: |
69501, 23204591, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2946, 9, J. Suka 2946/9, 69501 Hodonín |
|
Jaroslav Kment
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen |
07.04.2005 |
Adresa: |
69501, 23204613, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2948, 13, J. Suka 2948/13, 69501 Hodonín |
|
JITKA KONEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen |
07.04.2005 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
Jan Prát
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen |
07.04.2005 |
Adresa: |
69501, 23204591, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2946, 9, J. Suka 2946/9, 69501 Hodonín |
|
Jaroslav Kváček
|
Neaktivní
od 07.04.2005
|
Předseda výboru |
25.03.2004 |
Adresa: |
23204605, Hodonín, J.Suka, 11 |
|
Tibor Lévay
|
Neaktivní
od 07.04.2005
|
Člen výboru |
25.03.2004 |
Adresa: |
23204591, Hodonín, J.Suka, 9 |
|
Jan Grůza
|
Neaktivní
od 07.04.2005
|
Člen výboru |
25.03.2004 |
Adresa: |
23204613, Hodonín, J.Suka, 13 |
|
Jaroslav Kváček
|
Neaktivní
od 07.04.2005
|
Předseda výboru |
25.03.2004 |
Adresa: |
69501, 23204605, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2947, 11, J. Suka 2947/11, 69501 Hodonín |
|
Tibor Lévay
|
Neaktivní
od 07.04.2005
|
Člen výboru |
25.03.2004 |
Adresa: |
69501, 23204591, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2946, 9, J. Suka 2946/9, 69501 Hodonín |
|
Jan Grůza
|
Neaktivní
od 07.04.2005
|
Člen výboru |
25.03.2004 |
Adresa: |
69501, 23204613, Hodonín, Hodonín, Hodonín, J. Suka, 2948, 13, J. Suka 2948/13, 69501 Hodonín |
|