TOMÁŠ SLABÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
19300, 22450050, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2079, 20 |
|
TOMÁŠ SLABÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
19300, 22450050, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2079, 20, Mezilesí 2079/20, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
TOMÁŠ SLABÝ
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
19300, 22447458, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1813, 39 |
|
TOMÁŠ SLABÝ
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
19300, 22447458, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1813, 39, Dobšická 1813/39, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
PETR KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22293663, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Keramická, 218, 6 |
|
PETR KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22293663, Praha, Bubeneč, Keramická, 218, 6, Keramická 218/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
TOMÁŠ SLABÝ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
19300, 22447458, Praha 9, Horní Počernice, Dobšická, 1813, 39 |
|
TOMÁŠ SLABÝ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
19300, 22447458, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1813, 39, Dobšická 1813/39, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Adam Křikava
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
17000, 22311904, Praha 7, Holešovice, Tusarova, 1462, 16 |
|
ADAM KŘIKAVA
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
17000, 22311904, Praha, Holešovice, Tusarova, 1462, 16, Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Adam Křikava
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
31.01.2011 |
Adresa: |
17000, 22311904, Praha 7, Tusarova, 1462/16 |
|
ADAM KŘIKAVA
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
31.01.2011 |
Adresa: |
17000, 22311904, Praha, Holešovice, Tusarova, 1462, 16, Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Linda Křikava
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
27.02.2008 |
Adresa: |
12000, 21739838, Praha 2, Škrétova, 43/4 |
|
Linda Křikava
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
27.02.2008 |
Adresa: |
12000, 21739838, Praha, Vinohrady, Škrétova, 43, 4, Škrétova 43/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Adam Křikava
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
jednatel |
18.08.2003 |
Adresa: |
11000, 21693391, Praha 1, Široká, 14 |
|
Adam Křikava
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
jednatel |
18.08.2003 |
Adresa: |
11000, 21693391, Praha, Josefov, Široká, 65, 14, Široká 65/14, Josefov, 11000 Praha 1 |
|