Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | 555 edc s.r.o. |
ICO: | 27751261 |
Registrovaná adresa: | 11000, 25371053, Praha, Nové Město, Biskupský dvůr, 2095, 8, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 10.11.2007 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
YVETTE TULIP | Aktivní | 16.05.2013 | |
|
|||
YVETTE TULIP | Aktivní | 16.05.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
YVETTE TULIP | Aktivní | jednatel | 16.05.2013 |
|
|||
YVETTE TULIP | Aktivní | jednatel | 16.05.2013 |
|
|||
THOMAS TULIP | Neaktivní od 16.09.2021 | jednatel | 16.05.2013 |
|
|||
THOMAS TULIP | Neaktivní od 16.09.2021 | jednatel | 16.05.2013 |
|
|||
Tomáš Nečas | Neaktivní od 16.05.2013 | jednatel | 07.02.2011 |
|
|||
Tomáš Nečas | Neaktivní od 16.05.2013 | jednatel | 07.02.2011 |
|
|||
Tomáš Nečas | Neaktivní od 07.02.2011 | jednatel | 08.12.2009 |
|
|||
Yvetta Hlaváčová | Neaktivní od 16.05.2013 | jednatel | 08.12.2009 |
|
|||
Tomáš Nečas | Neaktivní od 07.02.2011 | jednatel | 08.12.2009 |
|
|||
Yvetta Hlaváčová | Neaktivní od 16.05.2013 | jednatel | 08.12.2009 |
|
|||
Roman Šindelka | Neaktivní od 08.12.2009 | jednatel | 10.11.2007 |
|
|||
Yvetta Hlaváčová | Neaktivní od 08.12.2009 | jednatel | 10.11.2007 |
|
|||
Roman Šindelka | Neaktivní od 08.12.2009 | jednatel | 10.11.2007 |
|
|||
Yvetta Hlaváčová | Neaktivní od 08.12.2009 | jednatel | 10.11.2007 |
|
Registrační číslo 555 edc s.r.o. je 27751261.
Registrační adresa 555 edc s.r.o. je 11000, 25371053, Praha, Nové Město, Biskupský dvůr, 2095, 8, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 11000 Praha 1.
555 edc s.r.o. byla založena 10.11.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je YVETTE TULIP, YVETTE TULIP.