XIAOPING CHEN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2023 |
Adresa: |
19800, 22693581, Praha, Černý Most, Bryksova, 944, 27, Bryksova 944/27, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
XIAOLAI YE
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2023 |
Adresa: |
19800, 22693581, Praha, Černý Most, Bryksova, 944, 27, Bryksova 944/27, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Xiaolai Ye
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2012 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian |
|
Xiaoping Chen
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2012 |
Adresa: |
15000, 22085289, Praha 5, Holečkova, 1021 |
|
Xiaolai Ye
|
Neaktivní
od 02.10.2023
|
jednatel |
23.07.2012 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian, Zhejiang - Qingtian, Čína |
|
Xiaoli Ye
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
jednatel |
02.07.2012 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian |
|
Xiaoli Ye
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
jednatel |
02.07.2012 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian, Zhejiang - Qingtian, Čína |
|
Xiaoping Chen
|
Neaktivní
od 02.10.2023
|
jednatel |
02.07.2012 |
Adresa: |
15000, 22085289, Praha, Smíchov, Holečkova, 1021, 65, Holečkova 1021/65, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Dingshui Zheng
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
21997870, Praha 4, Zvolenská, 3130/2 |
|
Dingshui Zheng
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
14100, 21997870, Praha, Záběhlice, Zvolenská, 3130, 2, Zvolenská 3130/2, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|