"R E A G R O spol. s r.o."
48290378 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.05.2024 |
Adresa: |
46343, 23600284, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 2, Hoření Starý Dub 2, 46343 Český Dub |
|
Ing. TOMÁŠ MORAVEC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.05.2024 |
Adresa: |
46343, 23565705, Liberec, Český Dub, Smržov, 60, Smržov 60, 46343 Český Dub |
|
Ing. JAN TŘEŠŇÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.05.2024 |
Adresa: |
46343, 41432819, Liberec, Český Dub, Modlibohov, 28, Modlibohov 28, 46343 Český Dub |
|
PETR RYBÁŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 23600373, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 14 |
|
"R E A G R O spol. s r.o."
48290378 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 23600284, Český Dub, Hoření Starý Dub, 2 |
|
Ing. JAN TŘEŠŇÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 41432819, Liberec, Český Dub, Modlibohov, 28 |
|
JAROSLAV ČEPEK
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
člen představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 23601507, Liberec, Český Dub, Starý Dub, 63 |
|
PETR HORA
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
člen představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
51261, 16925670, Semily, Přepeře, Přepeře, 200 |
|
"R E A G R O spol. s r.o."
48290378 |
Neaktivní
od 09.05.2024
|
místopředseda představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 23600284, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 2, Hoření Starý Dub 2, 46343 Český Dub |
|
JAROSLAV ČEPEK
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
člen představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 23601507, Liberec, Český Dub, Starý Dub, 63, Starý Dub 63, 46343 Český Dub |
|
PETR HORA
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
člen představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
51261, 16925670, Semily, Přepeře, Přepeře, 200, č.p. 200, 51261 Přepeře |
|
Ing. JAN TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 09.05.2024
|
člen představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 41432819, Liberec, Český Dub, Modlibohov, 28, Modlibohov 28, 46343 Český Dub |
|
PETR RYBÁŘ
|
Neaktivní
od 09.05.2024
|
předseda představenstva |
10.06.2016 |
Adresa: |
46343, 23600373, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 14, Hoření Starý Dub 14, 46343 Český Dub |
|
"R E A G R O spol. s r.o."
48290378 |
Neaktivní
od 10.06.2016
|
místopředseda představenstva |
04.06.2014 |
Adresa: |
46343, 23600985, Český Dub, Starý Dub, č. 1 |
|
"R E A G R O spol. s r.o."
48290378 |
Neaktivní
od 10.06.2016
|
místopředseda představenstva |
04.06.2014 |
Adresa: |
46343, 23600985, Liberec, Český Dub, Starý Dub, 1, Starý Dub 1, 46343 Český Dub |
|
REAGRO spol. s r.o.
48290378 |
Neaktivní
od 04.06.2014
|
místopředseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600985, Český Dub, Starý Dub, 1 |
|
Vladimír Najman
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600411, Český Dub, Hoření Starý Dub, 18 |
|
ZDENĚK KABÁTEK
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600390, Český Dub, Hoření Starý Dub, 16 |
|
Petr Rybář
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
předseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600373, Český Dub, Hoření Starý Dub, 14 |
|
Aleš Carda
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, Český Dub, 172/IV |
|
REAGRO spol. s r.o.
48290378 |
Neaktivní
od 04.06.2014
|
místopředseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600985, Liberec, Český Dub, Starý Dub, 1, Starý Dub 1, 46343 Český Dub |
|
Vladimír Najman
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600411, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 18, Hoření Starý Dub 18, 46343 Český Dub |
|
ZDENĚK KABÁTEK
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600390, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 16, Hoření Starý Dub 16, 46343 Český Dub |
|
PETR RYBÁŘ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
předseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
46343, 23600373, Liberec, Český Dub, Hoření Starý Dub, 14, Hoření Starý Dub 14, 46343 Český Dub |
|
Aleš Carda
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
Český Dub, 172/IV, 46343, 172/IV, 46343 Český Dub, Česká republika |
|