DENISA MARŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2024 |
|
DENISA MARŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2022 |
Adresa: |
14100, 21983909, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Severozápadní V, 516, 54 |
|
DENISA MARŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2024
|
jednatel |
19.03.2022 |
Adresa: |
14100, 21983909, Praha, Záběhlice, Severozápadní V, 516, 54, Severozápadní V 516/54, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
DENISA MARŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
jednatel |
05.12.2019 |
Adresa: |
18100, 22316566, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Ústavní, 77 |
|
DENISA MARŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
jednatel |
05.12.2019 |
Adresa: |
18100, 22316566, Praha, Bohnice, Ústavní, 77, Ústavní 77, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
PETR KEC
|
Neaktivní
od 05.12.2019
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
25226, 41063970, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Pískách, 2228 |
|
PETR KEC
|
Neaktivní
od 05.12.2019
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
25226, 41063970, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Pískách, 2228, Na Pískách 2228, 25226 Černošice |
|
Petr Kec
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
25226, 41063970, Černošice, Černošice, Na pískách, 2228 |
|
PETR KEC
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
25226, 41063970, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Pískách, 2228, Na Pískách 2228, 25226 Černošice |
|
Petr Kec
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
jednatel |
30.08.2010 |
Adresa: |
14100, 21996822, Praha 4, Záběhlice, Bělčická, 2842, 15 |
|
Petr Kec
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
jednatel |
30.08.2010 |
Adresa: |
14100, 21996822, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2842, 15, Bělčická 2842/15, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Kateřina Filipíková
|
Neaktivní
od 30.08.2010
|
jednatel |
31.03.2010 |
Adresa: |
76901, 16019806, Přílepy, 194 |
|
KATEŘINA FILIPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2010
|
jednatel |
31.03.2010 |
Adresa: |
76901, 16019806, Kroměříž, Přílepy, Přílepy, 194, č.p. 194, 76901 Přílepy |
|