LEOŠ VACULÍK
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
předseda představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
69141, 26367866, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 1306, 132 |
|
LEOŠ VACULÍK
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
předseda představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
69141, 26367866, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 1306, 132, Nádražní 1306/132, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
ZUZANA ŠURALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
69602, 13520661, Ratíškovice, Ratíškovice, Séčka, 473 |
|
ZUZANA ŠURALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
69602, 13520661, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Séčka, 473, Séčka 473, 69602 Ratíškovice |
|
Zuzana Šuralová
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
69602, 13520661, Ratíškovice, Séčka, 473 |
|
Antonín Blažek
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
69617, 13397851, Dolní Bojanovice, U Hřiště, 628 |
|
ZUZANA ŠURALOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
69602, 13520661, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Séčka, 473, Séčka 473, 69602 Ratíškovice |
|
Antonín Blažek
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
69617, 13397851, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, U Hřiště, 628, U Hřiště 628, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Leoš Vaculík
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
69141, 26367866, Břeclav, Nádražní, 1306, 132 |
|
LEOŠ VACULÍK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
69141, 26367866, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 1306, 132, Nádražní 1306/132, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
předseda představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8 |
|
JAROSLAV KROUTIL
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
člen představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
62500, 19561423, Brno, Starý Lískovec, Oderská, 256, 12 |
|
Renata Fialová
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
člen představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
66464, 28000137, Mělčany, 171 |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
předseda představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|
JAROSLAV KROUTIL
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
člen představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
62500, 19561423, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Oderská, 256, 12, Oderská 256/12, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
RENATA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
člen představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
66464, 28000137, Brno-venkov, Mělčany, Mělčany, 171, č.p. 171, 66464 Mělčany |
|