VLADIMÍR ŠIŠKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
92601, Sereď, Jesenského 1113/51 |
|
VLADIMÍR ŠIŠKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
Sereď, Jesenského 1113/51, 92601, Jesenského 1113/51, 92601 Sereď, Slovensko |
|
Boris Trantalič
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
81108, Bratislava, Bratislava I, Lazaretská, 2 |
|
Peter Porubský
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
Bratislava, Bratislava V, Námestie hraničiarov, 18 |
|
Boris Trantalič
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
Bratislava, Bratislava I, Lazaretská, 81108, Lazaretská 2, 81108 Bratislava - Bratislava I, Slovensko |
|
Peter Porubský
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
Bratislava, Bratislava V, Námestie hraničiarov, Námestie hraničiarov 18, Bratislava - Bratislava V, Slovensko |
|
Alexander Gramblička
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
06.06.2011 |
Adresa: |
82108, Bratislava, Sklenárova, 8 |
|
Alexander Gramblička
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
06.06.2011 |
Adresa: |
Bratislava, Sklenárova, 82108, Sklenárova 8, 82108 Bratislava, Slovensko |
|
Helena Nyčová
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno, Glinkova, 291, 6 |
|
Helena Nyčová
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 291, 6, Glinkova 291/6, Kohoutovice, 62300 Brno |
|