MIROSLAV ŠETEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2023 |
Adresa: |
58601, 28029283, Jihlava, Jihlava, Helenín, Na Člunku, 5487, 3, Na Člunku 5487/3, Helenín, 58601 Jihlava |
|
ALEŠ MILFAIT
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2014 |
Adresa: |
58813, 13814087, Polná, Polná, Pod Kalvárií, 1064 |
|
ALEŠ MILFAIT
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2014 |
Adresa: |
58813, 13814087, Jihlava, Polná, Polná, Pod Kalvárií, 1064, Pod Kalvárií 1064, 58813 Polná |
|
Ivan Barnet
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
22252657, Praha 6, Španielova, 1283 |
|
Miroslav Šetek
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
12252166, Brtnice, Nad práchovnou, 739 |
|
Aleš Milfait
|
Neaktivní
od 17.05.2014
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
13814087, Polná, Pod kalvárií, 1064 |
|
ALEŠ MILFAIT
|
Neaktivní
od 17.05.2014
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
58813, 13814087, Jihlava, Polná, Polná, Pod Kalvárií, 1064, Pod Kalvárií 1064, 58813 Polná |
|
Ivan Barnet
|
Neaktivní
od 03.04.2023
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
16300, 22252657, Praha, Řepy, Španielova, 1283, 22, Španielova 1283/22, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Miroslav Šetek
|
Neaktivní
od 03.04.2023
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
58832, 12252166, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Nad Práchovnou, 739, Nad Práchovnou 739, 58832 Brtnice |
|
Ivan Barnet
|
Neaktivní
od 29.03.1994
|
předseda |
25.10.1991 |
Adresa: |
22252657, Praha 6, Španielova, 1283 |
|
Ivan Barnet
|
Neaktivní
od 29.03.1994
|
předseda |
25.10.1991 |
Adresa: |
16300, 22252657, Praha, Řepy, Španielova, 1283, 22, Španielova 1283/22, Řepy, 16300 Praha 6 |
|