JIŘÍ JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
69618, 26346401, Lužice, Lužice, Kratiny, 949 |
|
JIŘÍ JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
69618, 26346401, Hodonín, Lužice, Lužice, Kratiny, 949, Kratiny 949, 69618 Lužice |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
27.03.2009 |
Adresa: |
69618, 26346401, Lužice, Kratiny, 949 |
|
JIŘÍ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
27.03.2009 |
Adresa: |
69618, 26346401, Hodonín, Lužice, Lužice, Kratiny, 949, Kratiny 949, 69618 Lužice |
|
František Dovalil
|
Neaktivní
od 15.12.2008
|
jednatel |
17.07.2002 |
Adresa: |
100, Ploštiny 859/3, 696 18 Lužice |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
jednatel |
17.07.2002 |
Adresa: |
100, Ploštiny 861/5, 696 18 Lužice |
|
František Dovalil
|
Neaktivní
od 15.12.2008
|
jednatel |
17.07.2002 |
Adresa: |
Ploštiny 859/3, 696 18 Lužice, Ploštiny 859/3 - 696 18 Lužice, Česká republika |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
jednatel |
17.07.2002 |
Adresa: |
Ploštiny 861/5, 696 18 Lužice, Ploštiny 861/5 - 696 18 Lužice, Česká republika |
|
František Dovalil
|
Neaktivní
od 17.07.2002
|
jednatel |
27.07.1999 |
Adresa: |
999999999, Hodonín, Měšťanská, 95 |
|
František Dovalil
|
Neaktivní
od 17.07.2002
|
jednatel |
27.07.1999 |
Adresa: |
69501, 23194341, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Měšťanská, 1832, 95, Měšťanská 1832/95, 69501 Hodonín |
|
ing. Josef Semela
|
Neaktivní
od 27.07.1999
|
jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
13464981, Lužice, Ploštiny, 4 |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 17.07.2002
|
jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
13464990, Lužice, Ploštiny, 5 |
|
ing. Josef Semela
|
Neaktivní
od 27.07.1999
|
jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
69618, 13464981, Hodonín, Lužice, Lužice, Ploštiny, 860, 4, Ploštiny 860/4, 69618 Lužice |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 17.07.2002
|
jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
69618, 13464990, Hodonín, Lužice, Lužice, Ploštiny, 861, 5, Ploštiny 861/5, 69618 Lužice |
|
Karel Komárek
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
13458710, Lužice, V chalupách, 50 |
|
ing. Josef Semela
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
23204702, Hodonín, Blažkova, 6 |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
23210010, Hodonín, Lesní, 16 |
|
Karel Komárek
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
69618, 13458710, Hodonín, Lužice, Lužice, V Chalupách, 228, 50, V Chalupách 228/50, 69618 Lužice |
|
ing. Josef Semela
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
69501, 23204702, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Blažkova, 2956, 6, Blažkova 2956/6, 69501 Hodonín |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
69501, 23210010, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lesní, 3487, 16, Lesní 3487/16, 69501 Hodonín |
|
František Dovalil
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
3, Hodonín, Gorkého, 95 |
|
ing. Josef Semela
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
23204702, Hodonín, Blažkova, 6 |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
23210010, Hodonín, Lesní, 16 |
|
Karel Komárek
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
3, Hodonín, Lužice v chalupách, 50 |
|
František Dovalil
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
69501, 31425828, Hodonín, Hodonín, Hodonín, č.ev. 95, 69501 Hodonín |
|
ing. Josef Semela
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
69501, 23204702, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Blažkova, 2956, 6, Blažkova 2956/6, 69501 Hodonín |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
69501, 23210010, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lesní, 3487, 16, Lesní 3487/16, 69501 Hodonín |
|
Karel Komárek
|
Neaktivní
od 10.11.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
50, Hodonín, Lužice v chalupách, Lužice v chalupách 50, Hodonín, Česká republika |
|