FRANTIŠEK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 24.03.2022
|
zakladatel, jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
62700, 74876511, Brno-město, Brno, Slatina, Kigginsova, 1493, 10 |
|
FRANTIŠEK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 24.03.2022
|
zakladatel, jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
62700, 74876511, Brno-město, Brno, Slatina, Kigginsova, 1493, 10, Kigginsova 1493/10, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Jiří Bušina
|
Neaktivní
od 28.03.2020
|
likvidátor |
08.02.1996 |
Adresa: |
13916025, Vyškov, Pivovarská, 4 |
|
Ing. Jiří Bušina
|
Neaktivní
od 28.03.2020
|
likvidátor |
08.02.1996 |
Adresa: |
68201, 13916025, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, Pivovarská, 105, 4, Pivovarská 105/4, Vyškov-Město, 68201 Vyškov |
|
JUDr. Jan Čebiš
|
Neaktivní
od 17.07.1992
|
jednatel |
07.02.1992 |
Adresa: |
19175604, Brno, Dřevařská, 17 |
|
JUDr. Radomír Starý
|
Neaktivní
od 17.07.1992
|
jednatel |
07.02.1992 |
Adresa: |
19432461, Brno, Synkova, 14 |
|
JUDr. Jan Čebiš
|
Neaktivní
od 17.07.1992
|
jednatel |
07.02.1992 |
Adresa: |
60200, 19175604, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 860, 17, Dřevařská 860/17, Veveří, 60200 Brno |
|
JUDr. Radomír Starý
|
Neaktivní
od 17.07.1992
|
jednatel |
07.02.1992 |
Adresa: |
62800, 19432461, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2098, 14, Synkova 2098/14, Líšeň, 62800 Brno |
|
František Černý
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
zakladatel, jednatel |
31.10.1991 |
Adresa: |
19483643, Brno, Zavřená, 27 |
|
František Černý
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
zakladatel, jednatel |
31.10.1991 |
Adresa: |
63400, 19483643, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Zavřená, 327, 27, Zavřená 327/27, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|