Mgr. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
04.07.2024 |
Adresa: |
35601, 25655329, Sokolov, Březová, Březová, 345, č.p. 345, 35601 Březová |
|
Mgr. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.12.2018 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Mgr. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
Člen představenstva |
09.11.2023 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Mgr. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 09.11.2023
|
Člen představenstva |
10.12.2018 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
předseda představenstva |
26.03.2014 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 10.12.2018
|
místopředseda představenstva |
26.03.2014 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
předseda představenstva |
26.03.2014 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 10.12.2018
|
místopředseda představenstva |
26.03.2014 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
předseda představenstva |
22.11.2013 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
předseda představenstva |
22.11.2013 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
místopředseda představenstva |
18.08.2013 |
Adresa: |
35601, 20797656, Sokolov, Sokolov, Heyrovského, 1594 |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
místopředseda představenstva |
18.08.2013 |
Adresa: |
35601, 20797656, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Heyrovského, 1594, Heyrovského 1594, 35601 Sokolov |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
člen představenstva |
08.08.2013 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
člen představenstva |
08.08.2013 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Bc. Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
člen představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
35761, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
člen představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
místopředseda představenstva |
16.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20797656, Sokolov, Heyrovského, 1594 |
|
Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
předseda představenstva |
16.08.2011 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, gen. Svobody, 313 |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
místopředseda představenstva |
16.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20797656, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Heyrovského, 1594, Heyrovského 1594, 35601 Sokolov |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
předseda představenstva |
16.08.2011 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
místopředseda představenstva |
14.09.2009 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, gen. Svobody, 313 |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
místopředseda představenstva |
14.09.2009 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Radovan Vitoušek
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
36225, 26347296, Nová Role, Luční, 315 |
|
Radovan Vitoušek
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
36225, 26347296, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Luční, 315, Luční 315, 36225 Nová Role |
|
Václav Forman
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
předseda představenstva |
23.10.2008 |
Adresa: |
35601, 20798351, Sokolov, Mánesova, 1665 |
|
Václav Forman
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
předseda představenstva |
23.10.2008 |
Adresa: |
35601, 20798351, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Mánesova, 1665, Mánesova 1665, 35601 Sokolov |
|
ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 23.10.2008
|
člen představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
Březová, Generála Svobody, 313 |
|
Ing. Jiří Sochovský
|
Neaktivní
od 23.10.2008
|
místopředseda |
05.09.2001 |
Adresa: |
35601, 20785941, Sokolov, Křížová, 171 |
|
Ing. Jiří Sochovský
|
Neaktivní
od 23.10.2008
|
místopředseda |
05.09.2001 |
Adresa: |
35601, 20785941, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171, Křížová 171, 35601 Sokolov |
|
ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 23.10.2008
|
člen představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
313, Březová, Generála Svobody, Generála Svobody 313, Březová, Česká republika |
|
ing. Jana Sochovská
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
místopředseda představenstva |
13.10.1999 |
Adresa: |
35601, 20785941, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171 |
|
Ing. Jana Sochovská
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
místopředseda představenstva |
13.10.1999 |
Adresa: |
35601, 20785941, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171, Křížová 171, 35601 Sokolov |
|
Václav Forman
|
Neaktivní
od 23.10.2008
|
předseda představenstva |
01.04.1998 |
Adresa: |
20798351, Sokolov, Sokolov, Mánesova, 1665 |
|
Václav Forman
|
Neaktivní
od 23.10.2008
|
předseda představenstva |
01.04.1998 |
Adresa: |
35601, 20798351, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Mánesova, 1665, Mánesova 1665, 35601 Sokolov |
|
ing. Miroslav Chocholouš
|
Neaktivní
od 01.04.1998
|
předseda představenstva |
13.02.1996 |
Adresa: |
Chodov, U porcelánky |
|
Ing. Jiří Sochovský
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
místopředseda představenstva |
13.02.1996 |
Adresa: |
20785941, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171 |
|
Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen představenstva |
13.02.1996 |
Adresa: |
2606119, Březová, Okružní, 127 |
|
ing. Miroslav Chocholouš
|
Neaktivní
od 01.04.1998
|
předseda představenstva |
13.02.1996 |
Adresa: |
Chodov, U porcelánky, U porcelánky, Chodov, Česká republika |
|
Ing. Jiří Sochovský
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
místopředseda představenstva |
13.02.1996 |
Adresa: |
35601, 20785941, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171, Křížová 171, 35601 Sokolov |
|
Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen představenstva |
13.02.1996 |
Adresa: |
35601, 2606119, Sokolov, Březová, Březová, Okružní, 127, Okružní 127, 35601 Březová |
|
ing. Rudolf Šnobl
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
22543244, Praha 9, Praha 9, Odlehlá, 322 |
|
RNDr. Alexander Birčák
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
Nymburk, Nymburk, Dr. A. Dvořáka, 4 |
|
JUDr. Josef Klečka
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
22622136, Praha 10, Praha 10, Nosická, 1885/30 |
|
Ing. Jiří Sochovský
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
20785941, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171 |
|
ing. Miroslav Chocholouš
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
Chodov, U koupaliště, 871 |
|
ing. Rudolf Šnobl
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
19000, 22543244, Praha, Vysočany, Odlehlá, 322, 65, Odlehlá 322/65, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
RNDr. Alexander Birčák
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
28802, 1233971, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Tyršova, 4, 13, Tyršova 4/13, 28802 Nymburk |
|
JUDr. Josef Klečka
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
10000, 22622136, Praha, Strašnice, Nosická, 1885, 30, Nosická 1885/30, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Sochovský
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
35601, 20785941, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Křížová, 171, Křížová 171, 35601 Sokolov |
|
Ing. Miroslav Chocholouš
|
Neaktivní
od 13.02.1996
|
člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
35735, 20968469, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 871, U Porcelánky 871, 35735 Chodov |
|
ing. Pavel Hložek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
člen představenstva |
07.06.1993 |
Adresa: |
20800347, Sokolov, Sokolov, Jelínkova, 1870 |
|
Walter Steinsdörfer
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
člen představenstva |
07.06.1993 |
Adresa: |
14868466, Sokolov, Kraslice, Fibichova, 1529/26 |
|
ing. Pavel Hložek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
člen představenstva |
07.06.1993 |
Adresa: |
35601, 20800347, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Jelínkova, 1870, Jelínkova 1870, 35601 Sokolov |
|
Walter Steinsdörfer
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
člen představenstva |
07.06.1993 |
Adresa: |
35801, 14868466, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Fibichova, 1529, 26, Fibichova 1529/26, 35801 Kraslice |
|
ing. Petr Musil
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
20799071, Sokolov, Sokolov, Alšova, 1737 |
|
Bedřich Peter
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
20798067, Sokolov, Sokolov, Marie Majerové, 1636 |
|
ing. Josef Novotný
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
20846410, Cheb, Cheb, Šumavská, 39 |
|
Ing. Petr Musil
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
35601, 20799071, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Alšova, 1737, Alšova 1737, 35601 Sokolov |
|
Bedřich Peter
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
35601, 20798067, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Marie Majerové, 1636, Marie Majerové 1636, 35601 Sokolov |
|
ing. Josef Novotný
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
35002, 20846410, Cheb, Cheb, Háje, Šumavská, 182, 39, Šumavská 182/39, Háje, 35002 Cheb |
|