Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | VK Hodonín, s.r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 46968873 |
Registrovaná adresa: | 69501, 23210745, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Plucárna, 3560, 1, Plucárna 3560/1, 69501 Hodonín |
Začleněno na: | 20.08.1992 |
Předmět podnikání: |
Poskytování software.Automatizované zpracování dat.
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej- činnost organizačních a ekomických poradců
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JAROSLAV KAVICKÝ | Aktivní | 05.05.2016 | |
|
|||
JAROSLAV JANÍK | Aktivní | 05.05.2016 | |
|
|||
Ing. Jaroslav Kavický | Aktivní | 05.05.2016 | |
|
|||
JAROSLAV JANÍK | Aktivní | 05.05.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV JANÍK | Aktivní | jednatel | 05.05.2016 |
|
|||
JAROSLAV JANÍK | Aktivní | jednatel | 05.05.2016 |
|
|||
Ing. Jaroslav Kavický | Neaktivní od 12.01.2000 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
JUDr. Zdeněk Votrubec | Neaktivní od 27.11.2006 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
Ing. Pavel Korman | Neaktivní od 27.11.2006 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
Jaroslav Janík | Neaktivní od 05.05.2016 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
Ing. Jaroslav Kavický | Neaktivní od 12.01.2000 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
JUDr. Zdeněk Votrubec | Neaktivní od 27.11.2006 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
Ing. Pavel Korman | Neaktivní od 27.11.2006 | jednatel | 20.08.1992 |
|
|||
JAROSLAV JANÍK | Neaktivní od 05.05.2016 | jednatel | 20.08.1992 |
|
Registrační číslo VK Hodonín, s.r.o. "v likvidaci" je 46968873.
Registrační adresa VK Hodonín, s.r.o. "v likvidaci" je 69501, 23210745, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Plucárna, 3560, 1, Plucárna 3560/1, 69501 Hodonín.
VK Hodonín, s.r.o. "v likvidaci" byla založena 20.08.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JAROSLAV KAVICKÝ, JAROSLAV JANÍK, Ing. Jaroslav Kavický, JAROSLAV JANÍK.