Andreas Bonifer
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
Offenbach, Salzburger Strasse 69, 630 73 |
|
Stefan Bonifer
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
Offenbach, Am Waldeck 13, 630 73 |
|
ing. Jindřich Švarc
|
Neaktivní
od 29.03.2001
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
22672303, Praha 10, Moskevská, 61 |
|
JUDr. Zdeněk Fischer
|
Neaktivní
od 29.03.2001
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
Praha 5, Nad Buďánkami, III/5 |
|
Walter Bonifer
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
22005099, Praha 5, Lamačova, 658 |
|
Andreas Bonifer
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
22005099, Praha 5, Lamačova, 658 |
|
Stefan Bonifer
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
22005099, Praha 5, Lamačova, 658 |
|
Ing. Jindřich Švarc
|
Neaktivní
od 29.03.2001
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
10100, 22672303, Praha, Vršovice, Moskevská, 1464, 61, Moskevská 1464/61, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Zdeněk Fischer
|
Neaktivní
od 29.03.2001
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
15000, 22106502, Praha, Smíchov, Nad Buďánkami III, 2855, 5, Nad Buďánkami III 2855/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Walter Bonifer
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
15200, 22005099, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 658, 6, Lamačova 658/6, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Andreas Bonifer
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
15200, 22005099, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 658, 6, Lamačova 658/6, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Stefan Bonifer
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
15200, 22005099, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 658, 6, Lamačova 658/6, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Miroslav Budinský
|
Neaktivní
od 26.09.1995
|
jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
22004688, Praha 5, Pražského, 29 |
|
Miroslav Budinský
|
Neaktivní
od 26.09.1995
|
jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
15200, 22004688, Praha, Hlubočepy, Pražského, 629, 29, Pražského 629/29, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Hana Černá
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
společník |
27.09.1993 |
Adresa: |
78805, okres Šumperk, Libina č.p. 794 |
|
Hana Černá
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
společník |
27.09.1993 |
Adresa: |
78805, 8121346, Šumperk, Libina, Libina, 794, č.p. 794, 78805 Libina |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 27.09.1993
|
společník |
24.07.1992 |
Adresa: |
8121346, Libina, 794 |
|
JUDr. Zdeňka Švarcová
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
společník |
24.07.1992 |
Adresa: |
22672303, Praha 10, Moskevská, 1464/61 |
|
Jiřina Fischerová
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
společník |
24.07.1992 |
Adresa: |
Praha 5, Nad Buďánkami, III/5 |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 27.09.1993
|
společník |
24.07.1992 |
Adresa: |
78805, 8121346, Šumperk, Libina, Libina, 794, č.p. 794, 78805 Libina |
|
JUDr. Zdeňka Švarcová
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
společník |
24.07.1992 |
Adresa: |
10100, 22672303, Praha, Vršovice, Moskevská, 1464, 61, Moskevská 1464/61, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jiřina Fischerová
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
společník |
24.07.1992 |
Adresa: |
15000, 22106502, Praha, Smíchov, Nad Buďánkami III, 2855, 5, Nad Buďánkami III 2855/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|