ŠÁRKA JELÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
53303, 13146963, Pardubice, Dašice, Dašice, Štenclova, 146 |
|
KLÁRA VITOCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2014 |
Adresa: |
53351, 7734611, Pardubice, Rosice, Tolarova, 204 |
|
KLÁRA VITOCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2014 |
Adresa: |
53351, 7734611, Pardubice, Pardubice, Rosice, Tolarova, 204, Tolarova 204, Rosice, 53351 Pardubice |
|
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2023
|
jednatel |
15.05.2023 |
Adresa: |
53303, 13146963, Pardubice, Dašice, Dašice, Štenclova, 146, Štenclova 146, 53303 Dašice |
|
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2023
|
jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
53303, 13146963, Pardubice, Dašice, Dašice, Štenclova, 146, Štenclova 146, 53303 Dašice |
|
Klára Vitochová
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
jednatel |
31.05.2008 |
Adresa: |
53009, 7793812, Pardubice, Polabiny, Ohrazenická, 160 |
|
Šárka Jelínková
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
jednatel |
31.05.2008 |
Adresa: |
53303, 13146963, Dašice, Štenclova, 146 |
|
Klára Vitochová
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
jednatel |
31.05.2008 |
Adresa: |
53009, 7793812, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ohrazenická, 160, Ohrazenická 160, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
jednatel |
31.05.2008 |
Adresa: |
53303, 13146963, Pardubice, Dašice, Dašice, Štenclova, 146, Štenclova 146, 53303 Dašice |
|
Ivo Olah
|
Neaktivní
od 31.05.2008
|
jednatel |
08.12.1992 |
Adresa: |
53843, 5240689, Třemošnice, 288 |
|
Milada Kupková
|
Neaktivní
od 31.05.2008
|
jednatel |
08.12.1992 |
Adresa: |
53843, 5238803, Třemošnice, Ke stadionu, 98 |
|
Ivo Olah
|
Neaktivní
od 31.05.2008
|
jednatel |
08.12.1992 |
Adresa: |
53843, 5240689, Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, Pod Sadem, 288, Pod Sadem 288, 53843 Třemošnice |
|
Milada Kupková
|
Neaktivní
od 31.05.2008
|
jednatel |
08.12.1992 |
Adresa: |
53843, 5238803, Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, Ke Stadionu, 98, Ke Stadionu 98, 53843 Třemošnice |
|