Mgr. Jiří Kráčalík
|
Neaktivní
od 08.09.1994
|
jednatel |
25.04.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava - Fifejdy II, J. Brabce, 37/2872 |
|
Mgr. Jiří Kráčalík
|
Neaktivní
od 08.09.1994
|
jednatel |
25.04.1994 |
Adresa: |
70200, 3198031, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Josefa Brabce, 2872, 37, Josefa Brabce 2872/37, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Mgr. Jaroslav Gemrot
|
Neaktivní
od 25.04.1994
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
1, Frenštát p. R., Záhuní, 1523 |
|
Vlasta Mičková
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
1, Frenštát p. R., Fučíkova, 1570 |
|
Ing. Stanislav Šindelka
|
Neaktivní
od 13.07.2005
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
1, Rožnov p. R., Kulturní, 1740 |
|
RNDr. Zdeněk Zubalík
|
Neaktivní
od 13.07.2005
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
1, Rožnov p. R., Moravská, 1569 |
|
Mgr. Jaroslav Gemrot
|
Neaktivní
od 25.04.1994
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
1523, Frenštát p. R., Záhuní, Záhuní 1523, Frenštát p. R., Česká republika |
|
Vlasta Mičková
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
1570, Frenštát p. R., Fučíkova, Fučíkova 1570, Frenštát p. R., Česká republika |
|
Ing. Stanislav Šindelka
|
Neaktivní
od 13.07.2005
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
75661, 17216362, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní, 1740, Kulturní 1740, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
RNDr. Zdeněk Zubalík
|
Neaktivní
od 13.07.2005
|
jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
75661, 17214670, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Moravská, 1569, Moravská 1569, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|