Bc. IVANA VITÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
10200, 26682851, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Rižská, 1491, 4 |
|
Bc. IVANA VITÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
10200, 26682851, Praha, Hostivař, Rižská, 1491, 4, Rižská 1491/4, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bc. IVANA VITÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
17.10.2014 |
Adresa: |
10200, 26682851, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Rižská, 1491, 4 |
|
Bc. IVANA VITÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
17.10.2014 |
Adresa: |
10200, 26682851, Praha, Hostivař, Rižská, 1491, 4, Rižská 1491/4, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mojmír Martan
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
12.08.2005 |
Adresa: |
10100, 22654011, Praha 10, Sobotecká, 5 |
|
Mojmír Martan
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
12.08.2005 |
Adresa: |
10100, 22654011, Praha, Vinohrady, Sobotecká, 2360, 5, Sobotecká 2360/5, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Mojimír Martan
|
Neaktivní
od 12.08.2005
|
jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
10100, 22654011, Praha 10, Sobotecká, 5 |
|
Mojimír Martan
|
Neaktivní
od 12.08.2005
|
jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
10100, 22654011, Praha, Vinohrady, Sobotecká, 2360, 5, Sobotecká 2360/5, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|