JAN VÁŇA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2020 |
Adresa: |
44001, 79978657, Louny, Louny, Louny, Dalimilova, 3111 |
|
JAN VÁŇA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2020 |
Adresa: |
44001, 79978657, Louny, Louny, Louny, Dalimilova, 3111, Dalimilova 3111, 44001 Louny |
|
MIROSLAV ZÍMA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
29301, 21245932, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Bezručova, 518, 40 |
|
MIROSLAV ZÍMA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
29301, 21245932, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Bezručova, 518, 40, Bezručova 518/40, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 25.01.2020
|
Jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
43942, 19953348, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Draguš, 463 |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 25.01.2020
|
Jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
43942, 19953348, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Draguš, 463, Draguš 463, 43942 Postoloprty |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
Jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
43942, 19954344, Postoloprty, Postoloprty, Elišky Krásnohorské, 565 |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
Jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
43942, 19954344, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Elišky Krásnohorské, 565, Elišky Krásnohorské 565, 43942 Postoloprty |
|
Jan Váňa
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
Jednatel |
09.12.2008 |
Adresa: |
43942, 19954344, Postoloprty, E. Krásnohorské, 565 |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
Jednatel |
09.12.2008 |
Adresa: |
43942, 19954344, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Elišky Krásnohorské, 565, Elišky Krásnohorské 565, 43942 Postoloprty |
|
Jan Váňa
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
Jednatel |
27.02.1997 |
Adresa: |
Louny, Postoloprty, El. Krásnohorské, 565 |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
Jednatel |
27.02.1997 |
Adresa: |
43942, 19954344, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Elišky Krásnohorské, 565, Elišky Krásnohorské 565, 43942 Postoloprty |
|
Jan Váňa
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
Jednatel |
21.05.1993 |
Adresa: |
Postoloprty, El. Krásnohorské, 565 |
|
Josef Zíma
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
Jednatel |
21.05.1993 |
Adresa: |
19953739, Postoloprty, Jiráskovo nám., 502 |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
Jednatel |
21.05.1993 |
Adresa: |
43942, 19954344, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Elišky Krásnohorské, 565, Elišky Krásnohorské 565, 43942 Postoloprty |
|
Josef Zíma
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
Jednatel |
21.05.1993 |
Adresa: |
43942, 19953739, Louny, Postoloprty, Postoloprty, Jiráskovo náměstí, 502, Jiráskovo náměstí 502, 43942 Postoloprty |
|