JUDr. DALIBOR LORENC
|
Neaktivní
od 02.03.2021
|
člen představenstva |
01.03.2018 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39 |
|
PhDr. MONIKA RYCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2021
|
člen představenstva |
01.03.2018 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39 |
|
JUDr. DALIBOR LORENC
|
Neaktivní
od 02.03.2021
|
člen představenstva |
01.03.2018 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
PhDr. MONIKA RYCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2021
|
člen představenstva |
01.03.2018 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
PhDr. MONIKA RYCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
|
02.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39 |
|
JUDr. DALIBOR LORENC
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
|
02.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39 |
|
PhDr. MONIKA RYCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
|
02.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
JUDr. DALIBOR LORENC
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
|
02.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
Jaromír Bartoš
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
|
21.08.2002 |
Adresa: |
19095945, Brno-město, Brno, Veselá, 39 |
|
PhDr. Monika Rychlíková
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
|
21.08.2002 |
Adresa: |
19095945, Brno-město, Brno, Veselá, 39 |
|
JUDr. Dalibor Lorenc
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
|
21.08.2002 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Výstavní, 16 |
|
Jaromír Bartoš
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
|
21.08.2002 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
PhDr. MONIKA RYCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
|
21.08.2002 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
JUDr. Dalibor Lorenc
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
|
21.08.2002 |
Adresa: |
60300, 19106343, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 377, 16, Výstavní 377/16, Staré Brno, 60300 Brno |
|
PhDr. Monika Rychlíková
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
1.místopředseda |
29.05.2000 |
Adresa: |
19095945, Brno-město, Brno, Veselá, 39 |
|
PhDr. MONIKA RYCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
1.místopředseda |
29.05.2000 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
Miroslav Honek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
3. místopředseda |
07.05.1999 |
Adresa: |
19094736, Brno-město, Brno, Jakubská, 4 |
|
Miroslav Honek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
3. místopředseda |
07.05.1999 |
Adresa: |
60200, 19094736, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubská, 120, 4, Jakubská 120/4, Brno-město, 60200 Brno |
|
Jaroslav Hruban
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
předseda |
05.11.1997 |
Adresa: |
19095945, Brno-město, Brno, Veselá, 39 |
|
Jaromír Bartoš
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
2.místopředseda |
05.11.1997 |
Adresa: |
19095945, Brno-město, Brno, Veselá, 39 |
|
Jaroslav Hruban
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
předseda |
05.11.1997 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
Jaromír Bartoš
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
2.místopředseda |
05.11.1997 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
Jaroslav Šťastný
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
předseda |
19.05.1993 |
Adresa: |
19095945, Brno, Veselá, 39 |
|
Jaroslav Hruban
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
2.místopředseda |
19.05.1993 |
Adresa: |
19095945, Brno, Veselá, 39 |
|
Dr. Pavel Brychta
|
Neaktivní
od 29.05.2000
|
1.místopředseda |
19.05.1993 |
Adresa: |
Brno, Bohuslava Martinů, 46 |
|
Jaroslav Šťastný
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
předseda |
19.05.1993 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
Jaroslav Hruban
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
2.místopředseda |
19.05.1993 |
Adresa: |
60200, 19095945, Brno-město, Brno, Brno-město, Veselá, 238, 39, Veselá 238/39, Brno-město, 60200 Brno |
|
Dr. Pavel Brychta
|
Neaktivní
od 29.05.2000
|
1.místopředseda |
19.05.1993 |
Adresa: |
60200, 19160551, Brno-město, Brno, Stránice, Bohuslava Martinů, 827, 46, Bohuslava Martinů 827/46, Stránice, 60200 Brno |
|