Ing. RADEK NEKL
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
56601, 27118347, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní, 853 |
|
Ing. RADEK NEKL
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
56601, 27118347, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní, 853, Zimní 853, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
TOMÁŠ NETOLICKÝ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
Jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
53002, 28372328, Jezbořice, Jezbořice, 122 |
|
TOMÁŠ NETOLICKÝ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
Jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
53002, 28372328, Pardubice, Jezbořice, Jezbořice, 122, č.p. 122, 53002 Jezbořice |
|
Ing. Radek Nekl
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Jednatel |
25.05.2011 |
Adresa: |
56601, 27118347, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní, 853 |
|
Ing. RADEK NEKL
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Jednatel |
25.05.2011 |
Adresa: |
56601, 27118347, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní, 853, Zimní 853, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
Ing. Radek Nekl
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
Jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
56601, 25032135, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Plk.B.Kohouta, 806 |
|
Ing. Radek Nekl
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
Jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
56601, 25032135, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Plk. B. Kohouta, 806, Plk. B. Kohouta 806, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
Ing. Jana Dvořáková
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
Jednatel |
17.06.1993 |
Adresa: |
7691301, Pardubice, tř. Míru, 58 |
|
Ing. Tomáš Netolický
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
Jednatel |
17.06.1993 |
Adresa: |
7188986, Heřmanův Městec, Jiráskova, 674 |
|
Ing. Jana Dvořáková
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
Jednatel |
17.06.1993 |
Adresa: |
53002, 7691301, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 58, třída Míru 58, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Tomáš Netolický
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
Jednatel |
17.06.1993 |
Adresa: |
53803, 7188986, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Jiráskova, 674, Jiráskova 674, 53803 Heřmanův Městec |
|