Petr Daněk
|
Neaktivní
od 07.02.2006
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
46006, 1, Liberec 6, Dobiášova, 855/4 |
|
Petr Daněk
|
Neaktivní
od 07.02.2006
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
46006, 23674687, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 855, 4, Dobiášova 855/4, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
jednatel |
01.01.2003 |
Adresa: |
25162, 14560721, Mukařov, Pražská, 82 |
|
Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
jednatel |
01.01.2003 |
Adresa: |
25162, 14560721, Praha-východ, Mukařov, Mukařov, Pražská, 82, Pražská 82, 25162 Mukařov |
|
Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 01.01.2003
|
jednatel |
23.04.1993 |
Adresa: |
100, Říčany u Prahy, U lesa 4l |
|
Daniela Tůmová
|
Neaktivní
od 01.01.2003
|
jednatel |
23.04.1993 |
Adresa: |
100, Říčany u Prahy, U lesa 4l |
|
Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 01.01.2003
|
jednatel |
23.04.1993 |
Adresa: |
25101, 12671673, Praha-východ, Říčany, Pacov, U Lesa, 41, 1, U Lesa 41/1, Pacov, 25101 Říčany |
|
Daniela Tůmová
|
Neaktivní
od 01.01.2003
|
jednatel |
23.04.1993 |
Adresa: |
25101, 12671673, Praha-východ, Říčany, Pacov, U Lesa, 41, 1, U Lesa 41/1, Pacov, 25101 Říčany |
|