Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. |
ICO: | 49419340 |
Registrovaná adresa: | 69501, 23204656, Hodonín, Hodonín, Hodonín, nám. B. Martinů, 2952, 5, nám. B. Martinů 2952/5, 69501 Hodonín |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARTIN IŠTVÁNEK | Aktivní | předseda kontrolní komise | 28.06.2021 |
|
|||
PAVEL ILČÍK | Aktivní | člen kontrolní komise | 28.06.2021 |
|
|||
DUŠAN HLAVÁČ | Aktivní | člen kontrolní komise | 28.06.2021 |
|
|||
MARTIN IŠTVÁNEK | Aktivní | předseda kontrolní komise | 28.06.2021 |
|
|||
PAVEL ILČÍK | Aktivní | člen kontrolní komise | 28.06.2021 |
|
|||
DUŠAN HLAVÁČ | Aktivní | člen kontrolní komise | 28.06.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MILAN PEKNÍK | Aktivní | člen výboru | 28.06.2021 |
|
|||
MILAN PEKNÍK | Aktivní | člen výboru | 28.06.2021 |
|
|||
PAVEL LETOCHA | Aktivní | Předseda | 26.10.2016 |
|
|||
STANISLAV IŠTVÁNEK | Aktivní | místopředseda | 26.10.2016 |
|
|||
PAVEL LETOCHA | Aktivní | Předseda | 26.10.2016 |
|
|||
Stanislav Ištvánek | Aktivní | místopředseda | 26.10.2016 |
|
|||
SAMUEL KUBINA | Neaktivní od 28.06.2021 | člen výboru | 26.10.2016 |
|
|||
SAMUEL KUBINA | Neaktivní od 28.06.2021 | člen výboru | 26.10.2016 |
|
Registrační číslo Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. je 49419340.
Registrační adresa Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. je 69501, 23204656, Hodonín, Hodonín, Hodonín, nám. B. Martinů, 2952, 5, nám. B. Martinů 2952/5, 69501 Hodonín.
Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MARTIN IŠTVÁNEK, PAVEL ILČÍK, DUŠAN HLAVÁČ, MARTIN IŠTVÁNEK, PAVEL ILČÍK, DUŠAN HLAVÁČ.