Mgr. TIMUR ZASLAVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2023 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7, Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Mgr. TIMUR ZASLAVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
17000, 22306901, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V háji, 1092, 15 |
|
Mgr. TIMUR ZASLAVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
17000, 22306901, Praha, Holešovice, V háji, 1092, 15, V háji 1092/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MIROSLAV NAJMAN
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22027939, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 934, 1 |
|
MIROSLAV NAJMAN
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22027939, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 934, 1, Na Šmukýřce 934/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MIROSLAV NAJMAN
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22027939, Praha 5, Košíře, Na Šmukýřce, 934, 1 |
|
MIROSLAV NAJMAN
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22027939, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 934, 1, Na Šmukýřce 934/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ing. Miroslav Najman
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
03.11.1999 |
Adresa: |
22027939, Praha 5, Praha 5, Na Šmukýřce, 1/934 |
|
ing. Miroslav Najman
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
03.11.1999 |
Adresa: |
15000, 22027939, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 934, 1, Na Šmukýřce 934/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ing. Miroslav Najman
|
Neaktivní
od 03.11.1999
|
jednatel |
07.07.1993 |
Adresa: |
21949191, Praha 4, U družstva Ideál, 1115/17 |
|
Ing. Miroslav Najman
|
Neaktivní
od 03.11.1999
|
jednatel |
07.07.1993 |
Adresa: |
14000, 21949191, Praha, Nusle, U družstva Ideál, 1115, 17, U družstva Ideál 1115/17, Nusle, 14000 Praha 4 |
|