VIKTOR RAJČINEC
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21751757, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Sarajevská, 1232, 3 |
|
DANIEL KASTNER
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
16900, 41411129, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Nad Závěrkou, 2448, 10 |
|
VIKTOR RAJČINEC
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21751757, Praha, Vinohrady, Sarajevská, 1232, 3, Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANIEL KASTNER
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
16900, 41411129, Praha, Břevnov, Nad Závěrkou, 2448, 10, Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
TOMÁŠ FUCHSA
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
TOMÁŠ FUCHSA
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Viktor Rajčinec
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
22303456, Praha 7, Plynární, 39 |
|
Daniel Kastner
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
21748802, Praha 2, Legerova, 14 |
|
JUDr. Tomáš Fuchsa
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
21959081, Praha 4, Podolské nábřeží, 26 |
|
Ing. Tomáš Vávra
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
Stachy 135, okr.Prachatice |
|
Viktor Rajčinec
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
17000, 22303456, Praha, Holešovice, Plynární, 798, 39, Plynární 798/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Daniel Kastner
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
12000, 21748802, Praha, Vinohrady, Legerova, 921, 14, Legerova 921/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Tomáš Fuchsa
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
14700, 21959081, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 8, 26, Podolské nábřeží 8/26, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ing. Tomáš Vávra
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
38473, 813885, Prachatice, Stachy, Stachy, 135, č.p. 135, 38473 Stachy |
|
Viktor Rajčinec
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
17000, 22303456, Praha 7, Plynární, 39 |
|
Daniel Kastner
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
12000, 21748802, Praha 2, Legerova, 14 |
|
JUDr. Tomáš Fuchsa
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
14000, 21959081, Praha 4, Podolské nábřeží, 26 |
|
Viktor Rajčinec
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
17000, 22303456, Praha, Holešovice, Plynární, 798, 39, Plynární 798/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Daniel Kastner
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
12000, 21748802, Praha, Vinohrady, Legerova, 921, 14, Legerova 921/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Tomáš Fuchsa
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
14700, 21959081, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 8, 26, Podolské nábřeží 8/26, Podolí, 14700 Praha 4 |
|