JAKUB SLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2023 |
Adresa: |
50004, 23824506, Hradec Králové, Hradec Králové, Kukleny, V Domkách, 208, 9, V Domkách 208/9, Kukleny, 50004 Hradec Králové |
|
ANITA VOKÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2023 |
Adresa: |
28141, 24364398, Kolín, Ratboř, Ratboř, U kostela, 166, U kostela 166, 28141 Ratboř |
|
DAVID LESÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2023 |
Adresa: |
56401, 18125506, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Tylova, 1314, Tylova 1314, 56401 Žamberk |
|
DAVID SVOZIL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2019 |
Adresa: |
76326, 74179713, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Stráň, 1108 |
|
Ing. MILOSLAV MACHALÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2017 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14 |
|
Ing. PETR DUROŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2017 |
Adresa: |
69701, 13436066, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2036, 62 |
|
DAVID SVOZIL
|
Neaktivní
od 07.08.2023
|
jednatel |
25.03.2019 |
Adresa: |
76326, 74179713, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Stráň, 1108, Stráň 1108, 76326 Luhačovice |
|
Ing. MILOSLAV MACHALÍNEK
|
Neaktivní
od 07.08.2023
|
jednatel |
06.02.2017 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Ing. PETR DUROŇ
|
Neaktivní
od 07.08.2023
|
jednatel |
06.02.2017 |
Adresa: |
69701, 13436066, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2036, 62, Nětčická 2036/62, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Miloslav Machalínek
|
Neaktivní
od 06.02.2017
|
jednatel |
29.10.2007 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Lipová Alej, 4086/14 |
|
Ing. Petr Duroň
|
Neaktivní
od 06.02.2017
|
jednatel |
29.10.2007 |
Adresa: |
69701, 13436066, Kyjov, Nětčická, 2036/62 |
|
Ing. MILOSLAV MACHALÍNEK
|
Neaktivní
od 06.02.2017
|
jednatel |
29.10.2007 |
Adresa: |
69501, 26155079, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Lipová alej, 4086, 14, Lipová alej 4086/14, 69501 Hodonín |
|
Ing. PETR DUROŇ
|
Neaktivní
od 06.02.2017
|
jednatel |
29.10.2007 |
Adresa: |
69701, 13436066, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2036, 62, Nětčická 2036/62, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Miloslav Machalínek
|
Neaktivní
od 29.10.2007
|
jednatel |
04.08.2001 |
Adresa: |
69501, 23212705, Hodonín, Jižní, 3773/1 |
|
Ing. Petr Duroň
|
Neaktivní
od 29.10.2007
|
jednatel |
04.08.2001 |
Adresa: |
69701, 13436066, Kyjov, Nětčická, 2036/62 |
|
Ing. Miloslav Machalínek
|
Neaktivní
od 29.10.2007
|
jednatel |
04.08.2001 |
Adresa: |
69501, 23212705, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Jižní, 3773, 1, Jižní 3773/1, 69501 Hodonín |
|
Ing. PETR DUROŇ
|
Neaktivní
od 29.10.2007
|
jednatel |
04.08.2001 |
Adresa: |
69701, 13436066, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2036, 62, Nětčická 2036/62, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Petr Duroň
|
Neaktivní
od 04.08.2001
|
jednatel |
13.06.1997 |
Adresa: |
Kyjov, Netčická, 2036 |
|
Ing. PETR DUROŇ
|
Neaktivní
od 04.08.2001
|
jednatel |
13.06.1997 |
Adresa: |
69701, 13436066, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2036, 62, Nětčická 2036/62, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Petr Příkaský
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
17.03.1994 |
Adresa: |
13527789, Ratíškovice, Vinařská, 1187 |
|
Ing. Miloslav Machalínek
|
Neaktivní
od 04.08.2001
|
jednatel |
17.03.1994 |
Adresa: |
23212705, Hodonín, Jižní, 1 |
|
Ing. Petr Příkaský
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
17.03.1994 |
Adresa: |
69602, 13527789, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vinařská, 1187, Vinařská 1187, 69602 Ratíškovice |
|
Ing. Miloslav Machalínek
|
Neaktivní
od 04.08.2001
|
jednatel |
17.03.1994 |
Adresa: |
69501, 23212705, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Jižní, 3773, 1, Jižní 3773/1, 69501 Hodonín |
|