JUDr. BOHUMIL URBAN
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
člen představenstva |
22.08.2013 |
Adresa: |
41201, 2914280, Litoměřice, Předměstí, Stavbařů, 2003, 4 |
|
JUDr. BOHUMIL URBAN
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
člen představenstva |
22.08.2013 |
Adresa: |
41201, 2914280, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stavbařů, 2003, 4, Stavbařů 2003/4, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
ing. Milan Hroudný
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen představenstva |
11.08.1999 |
Adresa: |
41201, 2912406, Litoměřice, Litoměřice, Nezvalova, 19 |
|
Antonín Tolkačev
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
předseda představenstva |
11.08.1999 |
Adresa: |
27401, 6046509, Kladno, Slaný, Žižkova, 1533 |
|
JUDr. Bohumil Urban
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen představenstva |
11.08.1999 |
Adresa: |
41201, 2914280, Litoměřice, Litoměřice, Stavbařů, 4 |
|
ing. Milan Hroudný
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen představenstva |
11.08.1999 |
Adresa: |
41201, 2912406, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Nezvalova, 1820, 19, Nezvalova 1820/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Antonín Tolkačev
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
předseda představenstva |
11.08.1999 |
Adresa: |
27401, 6046509, Kladno, Slaný, Slaný, Žižkova, 1533, Žižkova 1533, 27401 Slaný |
|
JUDr. BOHUMIL URBAN
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen představenstva |
11.08.1999 |
Adresa: |
41201, 2914280, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stavbařů, 2003, 4, Stavbařů 2003/4, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
ing. Pavel Šolc
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
předseda představenstva |
18.07.1994 |
Adresa: |
16000, 22287116, Praha 6, Na dlouhém lánu, 20 |
|
ing. Štěpánka Kučírková
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
místopředseda představenstva |
18.07.1994 |
Adresa: |
71000, Ostrava 1, Gajdošova 2478/2 |
|
Doc.ing. Vlasta Malá
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
člen představenstva |
18.07.1994 |
Adresa: |
21725195, Praha 1, Vězeňská, 7 |
|
Ing. Pavel Šolc
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
předseda představenstva |
18.07.1994 |
Adresa: |
16000, 22287116, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 295, 20, Na dlouhém lánu 295/20, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ing. Štěpánka Kučírková
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
místopředseda představenstva |
18.07.1994 |
Adresa: |
70200, 3194507, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gajdošova, 2478, 2, Gajdošova 2478/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Doc.ing. Vlasta Malá
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
člen představenstva |
18.07.1994 |
Adresa: |
11000, 21725195, Praha, Staré Město, Vězeňská, 860, 7, Vězeňská 860/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|