JUDr. JANA ČERNŮŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
40779, 25625705, Děčín, Mikulášovice, Mikulášovice, 1007 |
|
JUDr. JANA ČERNŮŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2024
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
40779, 25625705, Děčín, Mikulášovice, Mikulášovice, 1007, č.p. 1007, 40779 Mikulášovice |
|
JUDr. JANA ČERNŮŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
40779, 195081, Děčín, Mikulášovice, Mikulášovice, 789 |
|
JUDr. JANA ČERNŮŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
40779, 195081, Děčín, Mikulášovice, Mikulášovice, 789, č.p. 789, 40779 Mikulášovice |
|
Mgr. Jaroslav Adámek
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
jednatel |
02.03.1995 |
Adresa: |
13521691, Ratíškovice, 578 |
|
JUDr. Miroslav Vašulka
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
02.03.1995 |
Adresa: |
23200812, Hodonín, Marxova, 17 |
|
JUDr. Jana Černůšková
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
02.03.1995 |
Adresa: |
23212276, Hodonín, Slunečná, 28 |
|
Mgr. Jaroslav Adámek
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
jednatel |
02.03.1995 |
Adresa: |
69602, 13521691, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Séčka, 578, Séčka 578, 69602 Ratíškovice |
|
JUDr. Miroslav Vašulka
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
02.03.1995 |
Adresa: |
69501, 23200812, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Marxova, 2578, 17, Marxova 2578/17, 69501 Hodonín |
|
JUDr. Jana Černůšková
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
02.03.1995 |
Adresa: |
69501, 23212276, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Slunečná, 3719, 28, Slunečná 3719/28, 69501 Hodonín |
|