Ing. WALTER BOČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
74718, 4362403, Píšť, Píšť, Opavská, 154, 5 |
|
Ing. EVA PORUBOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
74714, 4589271, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Hraniční, 1318, 3a |
|
Ing. JANA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
71000, 27648842, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 2031, 109c |
|
Ing. ANDREAS TRIANDAFILU
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3186555, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386, 8 |
|
Ing. WALTER BOČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
74718, 4362403, Opava, Píšť, Píšť, Opavská, 154, 5, Opavská 154/5, 74718 Píšť |
|
Ing. EVA PORUBOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
74714, 4589271, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Hraniční, 1318, 3a, Hraniční 1318/3a, 74714 Ludgeřovice |
|
Ing. JANA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
71000, 27648842, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 2031, 109c, Michálkovická 2031/109c, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. ANDREAS TRIANDAFILU
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3186555, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386, 8, Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. EVA PORUBOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
74714, 4589271, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Hraniční, 1318, 3a |
|
Ing. EVA PORUBOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
74714, 4589271, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Hraniční, 1318, 3a, Hraniční 1318/3a, 74714 Ludgeřovice |
|
Ing. ANDREAS TRIANDAFILU
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
70200, 3186555, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386, 8 |
|
Ing. ANDREAS TRIANDAFILU
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
70200, 3186555, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386, 8, Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Ivo Knopp
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
1, Ostrava 2, Božkova, 82 |
|
Ing. Andreas Triandafilu
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
3186555, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386/8 |
|
Ing. Eva Porubová
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
4589271, Opava, Ludgeřovice, Hraniční, 1318/3a |
|
Ing. Walter Boček
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
4362403, Opava, Píšť, č.p. 154 |
|
Ing. Jana Slámová
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, Srbská, 9 |
|
Ing. IVO KNOPP
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
70200, 3205061, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Božkova, 1006, 82, Božkova 1006/82, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Ing. ANDREAS TRIANDAFILU
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
70200, 3186555, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386, 8, Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. EVA PORUBOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
74714, 4589271, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Hraniční, 1318, 3a, Hraniční 1318/3a, 74714 Ludgeřovice |
|
Ing. Jana Slámová
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
70030, 3255212, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Srbská, 264, 9, Srbská 264/9, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. WALTER BOČEK
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
74718, 4362403, Opava, Píšť, Píšť, Opavská, 154, 5, Opavská 154/5, 74718 Píšť |
|
Ing. Andreas Triandafilu
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
20.06.2001 |
Adresa: |
1, Ostrava - Moravská Ostrava, Milíčova, 1386/8 |
|
Ing. ANDREAS TRIANDAFILU
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
20.06.2001 |
Adresa: |
70200, 3186555, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 1386, 8, Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Eva Porubová
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
17.12.1996 |
Adresa: |
4, okres Opava, Ludgeřovice, Hraniční, 1318/3a |
|
Ing. Eva Porubová
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
17.12.1996 |
Adresa: |
1318/3a, okres Opava, Ludgeřovice, Hraniční, Hraniční 1318/3a, okres Opava, Ludgeřovice, Česká republika |
|
Ing. Eva Porubová
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
100, okres Opava, Ludgeřovice, Hlučínská 128 |
|
Petr Juřica
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
100, okres Karviná, Rychvald, Porubská 1543 |
|
Ing. Andreas Triandafilu
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
100, Ostrava 3, Provaznická 74 |
|
Ing. Valter Boček
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
100, okres Opava, Píšť 154 |
|
Ing. Ivo Knopp
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
100, Ostrava 2, Božkova 82 |
|
Ing. Jana Slámová
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
100, Ostrava 3, Srbská 9 |
|
Ing. Eva Porubová
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
okres Opava, Ludgeřovice, Hlučínská 128, Hlučínská 128, okres Opava, Ludgeřovice, Česká republika |
|
Petr Juřica
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
okres Karviná, Rychvald, Porubská 1543, Porubská 1543, okres Karviná, Rychvald, Česká republika |
|
Ing. Andreas Triandafilu
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
70030, 3246230, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Provaznická, 907, 74, Provaznická 907/74, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Valter Boček
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
74718, 4362403, Opava, Píšť, Píšť, Opavská, 154, 5, Opavská 154/5, 74718 Píšť |
|
Ing. IVO KNOPP
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
70200, 3205061, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Božkova, 1006, 82, Božkova 1006/82, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Ing. Jana Slámová
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
70030, 3255212, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Srbská, 264, 9, Srbská 264/9, Výškovice, 70030 Ostrava |
|