Ing. František Luža
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69601, 13539213, Rohatec, Cihelny, 1116/4 |
|
Martin Mikl
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69666, 13554531, Sudoměřice, 329 |
|
Jaroslav Jurnikl
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69662, 23225831, Strážnice, U Podjezdu, 1069 |
|
Vladimír Röss
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69681, Bzenec, J. Wolkera, 1205 |
|
Ing. František Luža
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69601, 13539213, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Cihelny, 1116, 4, Cihelny 1116/4, 69601 Rohatec |
|
Martin Mikl
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69666, 13554531, Hodonín, Sudoměřice, Sudoměřice, 329, č.p. 329, 69666 Sudoměřice |
|
Jaroslav Jurnikl
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69662, 23225831, Hodonín, Strážnice, Strážnice, U Podjezdu, 1069, U Podjezdu 1069, 69662 Strážnice |
|
Vladimír Röss
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
05.01.2006 |
Adresa: |
69681, 13670557, Hodonín, Bzenec, Bzenec, J. Wolkra, 1205, J. Wolkra 1205, 69681 Bzenec |
|
Jaroslav Jurnikl
|
Neaktivní
od 13.09.2002
|
jednatel |
12.07.2002 |
Adresa: |
69662, 23225831, Strážnice, U Podjezdu, 1069 |
|
Ing. Dalibor Kolmaš
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
12.07.2002 |
Adresa: |
69601, 26971399, Rohatec, Žitná, 1174/8 |
|
Ing. František Kyncl
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
12.07.2002 |
Adresa: |
69172, Klobouky, Kašnická, 16 |
|
Jaroslav Jurnikl
|
Neaktivní
od 13.09.2002
|
jednatel |
12.07.2002 |
Adresa: |
69662, 23225831, Hodonín, Strážnice, Strážnice, U Podjezdu, 1069, U Podjezdu 1069, 69662 Strážnice |
|
Ing. Dalibor Kolmaš
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
12.07.2002 |
Adresa: |
69601, 26971399, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Žitná, 1174, 8, Žitná 1174/8, 69601 Rohatec |
|
Ing. František Kyncl
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
12.07.2002 |
Adresa: |
69172, 9978445, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, Kašnická, 730, 16, Kašnická 730/16, 69172 Klobouky u Brna |
|
Ing. Dalibor Kolmaš
|
Neaktivní
od 12.07.2002
|
jednatel |
13.12.1995 |
Adresa: |
69501, 23212594, Hodonín, Hodonín, Slunečná, 18 |
|
Ing. František Kyncl
|
Neaktivní
od 12.07.2002
|
jednatel |
13.12.1995 |
Adresa: |
69172, Klobouky, Kašnická, 16 |
|
Ing. Dalibor Kolmaš
|
Neaktivní
od 12.07.2002
|
jednatel |
13.12.1995 |
Adresa: |
69501, 23212594, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Slunečná, 3762, 18, Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
|
Ing. František Kyncl
|
Neaktivní
od 12.07.2002
|
jednatel |
13.12.1995 |
Adresa: |
69172, 9978445, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, Kašnická, 730, 16, Kašnická 730/16, 69172 Klobouky u Brna |
|