Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Městská bytová správa, spol. s r.o. |
ICO: | 63489953 |
Registrovaná adresa: | 69501, 23185945, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Rodinova, 691, 4, Rodinova 691/4, 69501 Hodonín |
Začleněno na: | 21.12.1995 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vodoinstalatérství, topenářství
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
projektová činnost ve výstavbě
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
malířství, lakýrnictví a natěračství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
truhlářství, podlahářství
zámečnictví, nástrojářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
klempířství a oprava karoserií
kominictví
zednictví
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VOJTĚCH NOVÁK | Aktivní | předseda dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
Ing. JIŘÍ ŠTUKAVEC | Aktivní | místopředseda dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
Ing. PAVEL MÍKA | Aktivní | člen dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
Ing. MILAN CHROMÝ | Aktivní | člen dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
ROMAN FILIP | Aktivní | člen dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
Ing. HANA BERNHARDTOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
FRANTIŠEK NOVOTNÝ | Aktivní | člen dozorčí rady | 22.03.2019 |
|
|||
Město Hodonín 00284891 | Aktivní | 18.08.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JANA BIMKOVÁ | Aktivní | jednatel | 22.04.2016 |
|
|||
Ing. JANA BIMKOVÁ | Aktivní | jednatel | 22.04.2016 |
|
|||
Ing. JANA BIMKOVÁ | Neaktivní od 22.04.2016 | jednatel | 30.10.2013 |
|
|||
Ing. JANA BIMKOVÁ | Neaktivní od 22.04.2016 | jednatel | 30.10.2013 |
|
|||
Ing. Jana Bimková | Neaktivní od 30.10.2013 | jednatel | 27.06.2006 |
|
|||
Ing. JANA BIMKOVÁ | Neaktivní od 30.10.2013 | jednatel | 27.06.2006 |
|
|||
Ing. Jana Bimková | Neaktivní od 27.06.2006 | jednatel | 10.04.2002 |
|
|||
Ing. Jana Bimková | Neaktivní od 27.06.2006 | jednatel | 10.04.2002 |
|
|||
Ing. Maria Dostálová | Neaktivní od 10.04.2002 | jednatel | 21.12.1995 |
|
|||
Ing. Maria Dostálová | Neaktivní od 10.04.2002 | jednatel | 21.12.1995 |
|
Registrační číslo Městská bytová správa, spol. s r.o. je 63489953.
Registrační adresa Městská bytová správa, spol. s r.o. je 69501, 23185945, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Rodinova, 691, 4, Rodinova 691/4, 69501 Hodonín.
Městská bytová správa, spol. s r.o. byla založena 21.12.1995.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. VOJTĚCH NOVÁK, Ing. JIŘÍ ŠTUKAVEC, Ing. PAVEL MÍKA, Ing. MILAN CHROMÝ, ROMAN FILIP, Ing. HANA BERNHARDTOVÁ, FRANTIŠEK NOVOTNÝ, Město Hodonín.