MICHAL JAKUB
|
Neaktivní
od 12.02.2020
|
Jednatel |
15.05.2019 |
Adresa: |
41148, 16830571, Litoměřice, Křešice, Zahořany, 15 |
|
MICHAL JAKUB
|
Neaktivní
od 12.02.2020
|
Jednatel |
15.05.2019 |
Adresa: |
41148, 16830571, Litoměřice, Křešice, Zahořany, 15, Zahořany 15, 41148 Křešice |
|
Michal Jakub
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
Jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
13045474, Kravaře, Nádražní, 20 |
|
Michal Jakub
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
Jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
47103, 13045474, Česká Lípa, Kravaře, Kravaře, Nádražní, 20, Nádražní 20, 47103 Kravaře |
|
Hana Čmejlová
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
Jednatel |
17.05.1999 |
Adresa: |
16624955, Bohušovice nad Ohří, Terezínská, 343 |
|
Hana Čmejlová
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
Jednatel |
17.05.1999 |
Adresa: |
41156, 16624955, Litoměřice, Bohušovice nad Ohří, Bohušovice nad Ohří, Terezínská, 343, Terezínská 343, 41156 Bohušovice nad Ohří |
|
Šárka Linhartová
|
Neaktivní
od 17.05.1999
|
Jednatel |
24.06.1998 |
Adresa: |
Mšené lázně, Na pankráci, 384 |
|
Šárka Linhartová
|
Neaktivní
od 17.05.1999
|
Jednatel |
24.06.1998 |
Adresa: |
41119, 16742290, Litoměřice, Mšené-lázně, Mšené-lázně, Na Pankráci, 384, Na Pankráci 384, 41119 Mšené-lázně |
|
Šárka Linhartová
|
Neaktivní
od 13.05.1998
|
|
18.12.1995 |
Adresa: |
16742290, Litoměřice, Mšené-lázně, Na pankráci, 384 |
|
Aleš Linhart
|
Neaktivní
od 24.06.1998
|
|
18.12.1995 |
Adresa: |
16742290, Litoměřice, Mšené-lázně, Na pankráci, 384 |
|
Šárka Linhartová
|
Neaktivní
od 13.05.1998
|
|
18.12.1995 |
Adresa: |
41119, 16742290, Litoměřice, Mšené-lázně, Mšené-lázně, Na Pankráci, 384, Na Pankráci 384, 41119 Mšené-lázně |
|
Aleš Linhart
|
Neaktivní
od 24.06.1998
|
|
18.12.1995 |
Adresa: |
41119, 16742290, Litoměřice, Mšené-lázně, Mšené-lázně, Na Pankráci, 384, Na Pankráci 384, 41119 Mšené-lázně |
|