Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.07.2023 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537, Vladimirská 2537, 47006 Česká Lípa |
|
JUDr. JAKUB KURŠEL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.07.2023 |
Adresa: |
51301, 16961331, Semily, Semily, Semily, Josefa Hory, 21, Josefa Hory 21, 51301 Semily |
|
Ing. VLASTIMIL VAŠKŮ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.06.2019 |
Adresa: |
51301, 16936116, Semily, Semily, Podmoklice, Luční, 462 |
|
Ing. VLASTIMIL VAŠKŮ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.06.2019 |
Adresa: |
51301, 16936116, Semily, Semily, Podmoklice, Luční, 462, Luční 462, Podmoklice, 51301 Semily |
|
JAKUB KURŠEL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.07.2014 |
Adresa: |
51301, 16961331, Semily, Semily, Josefa Hory, 21 |
|
Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.07.2014 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537 |
|
MIROSLAV VANCL
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
člen představenstva |
11.07.2014 |
Adresa: |
51301, 16962711, Semily, Semily, Na Obci, 196 |
|
MIROSLAV VANCL
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
člen představenstva |
11.07.2014 |
Adresa: |
51301, 16962711, Semily, Semily, Semily, Na Obci, 196, Na Obci 196, 51301 Semily |
|
Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
člen představenstva |
11.07.2014 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537, Vladimirská 2537, 47006 Česká Lípa |
|
JAKUB KURŠEL
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
předseda představenstva |
11.07.2014 |
Adresa: |
51301, 16961331, Semily, Semily, Semily, Josefa Hory, 21, Josefa Hory 21, 51301 Semily |
|
Jakub Kuršel
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
předseda představenstva |
18.08.2009 |
Adresa: |
51301, 16961331, Semily, Josefa Hory, 21 |
|
JAKUB KURŠEL
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
předseda představenstva |
18.08.2009 |
Adresa: |
51301, 16961331, Semily, Semily, Semily, Josefa Hory, 21, Josefa Hory 21, 51301 Semily |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
předseda představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
Strážník 810, Semily, PSČ 513 01 |
|
Ing. Petr Dědeček
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
předseda představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
Chutnovka 56, Turnov, PSČ 511 01 |
|
Miroslav Vancl
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
51301, 16936141, Semily, Jižní, 465 |
|
Mgr. Lukáš Turai
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Vladimirská, 2537 |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
předseda představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
51301, 25633376, Semily, Semily, Semily, Strážník, 810, Strážník 810, 51301 Semily |
|
Ing. Petr Dědeček
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
předseda představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
51101, 15085929, Semily, Mírová pod Kozákovem, Chutnovka, 56, Chutnovka 56, 51101 Mírová pod Kozákovem |
|
Miroslav Vancl
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
51301, 16936141, Semily, Semily, Podmoklice, Jižní, 465, Jižní 465, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen představenstva |
25.05.2005 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537, Vladimirská 2537, 47006 Česká Lípa |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
Předseda představenstva |
06.09.2002 |
Adresa: |
Strážník 810, Semily, PSČ 513 01 |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
Předseda představenstva |
06.09.2002 |
Adresa: |
51301, 25633376, Semily, Semily, Semily, Strážník, 810, Strážník 810, 51301 Semily |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 06.09.2002
|
Předseda představenstva |
06.10.2000 |
Adresa: |
51301, Semily, Pod Černým mostem, 488/2 |
|
Mgr. Jindřich Strmiska
|
Neaktivní
od 06.09.2002
|
Člen představenstva |
06.10.2000 |
Adresa: |
51206, 16885953, Benešov u Semil, 235 |
|
Mgr. Jindřich Strmiska
|
Neaktivní
od 06.09.2002
|
Člen představenstva |
06.10.2000 |
Adresa: |
51206, 16885953, Semily, Benešov u Semil, Benešov u Semil, 235, č.p. 235, 51206 Benešov u Semil |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 06.09.2002
|
Předseda představenstva |
06.10.2000 |
Adresa: |
51301, 16936370, Semily, Semily, Podmoklice, Pod Černým mostem, 488, Pod Černým mostem 488, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Miroslav Vancl
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
Člen představenstva |
24.03.1998 |
Adresa: |
Semily, Bořkovská, 445/5 |
|
Miroslav Vancl
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
Člen představenstva |
24.03.1998 |
Adresa: |
51301, 16935942, Semily, Semily, Podmoklice, Bořkovská, 445, Bořkovská 445, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Edita Mrázová
|
Neaktivní
od 24.03.1998
|
Člen představenstva |
04.06.1997 |
Adresa: |
51301, Semily, M. Alše, 787 |
|
PhDr. Luboš Klikar
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
Člen představenstva |
04.06.1997 |
Adresa: |
51301, Semily-Podmoklice, Pod Černým mostem, 476 |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
Předseda představenstva |
04.06.1997 |
Adresa: |
14800, 21844518, Praha 4, Jarníkova, 1893 |
|
Edita Mrázová
|
Neaktivní
od 24.03.1998
|
Člen představenstva |
04.06.1997 |
Adresa: |
51301, 16968352, Semily, Semily, Semily, Mikoláše Alše, 787, Mikoláše Alše 787, 51301 Semily |
|
PhDr. Luboš Klikar
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
Člen představenstva |
04.06.1997 |
Adresa: |
51301, 16936256, Semily, Semily, Podmoklice, Pod Černým mostem, 476, Pod Černým mostem 476, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
Předseda představenstva |
04.06.1997 |
Adresa: |
14800, 21844518, Praha, Chodov, Jarníkova, 1893, 19, Jarníkova 1893/19, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
Předseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Jarníková, 1893/19 |
|
PHDr. Luboš Klikar
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
Člen představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
16936256, Semily, Semily, Pod Černým mostem, 476 |
|
Edita Mrázová
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
Člen představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
Semily, Semily, M.Alše, 787 |
|
Ing. Filip Závěrka
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
Předseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
14800, 21844518, Praha, Chodov, Jarníkova, 1893, 19, Jarníkova 1893/19, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PhDr. Luboš Klikar
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
Člen představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
51301, 16936256, Semily, Semily, Podmoklice, Pod Černým mostem, 476, Pod Černým mostem 476, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Edita Mrázová
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
Člen představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
51301, 16968352, Semily, Semily, Semily, Mikoláše Alše, 787, Mikoláše Alše 787, 51301 Semily |
|